ATER SERVICIOS EMPRESARIALES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 35
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ATER SERVICIOS EMPRESARIALES SL
CIF B85281616
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 17/01/2008
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ATER SERVICIOS EMPRESARIALES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ATER SERVICIOS EMPRESARIALES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Dighton Simon Gerald | Consejero | 10/02/2009 | 16/11/2010 |
Dighton Simon Gerald | Apoderado Solidario | 11/02/2009 | 16/11/2010 |
Nathoo Najib Abdul | Presidente | 10/02/2009 | 16/11/2010 |
Nathoo Najib Abdul | Apoderado Solidario | 11/02/2009 | 16/11/2010 |
Nathoo Najib Abdul | Consejero | 16/11/2010 | |
Nathoo Najib Abdul | Liquidador | 16/11/2010 | 16/11/2010 |
Nott Edward Brian | Consejero | 25/05/2010 | 16/11/2010 |
Sanchez Dafos Jose Antonio | Secretario | 16/11/2010 | |
Young Simon Christopher | Consejero | 25/05/2010 | |
Cleary John Michael | Presidente | 10/02/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ATER SERVICIOS EMPRESARIALES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25137 , F 45, S 8, H M 452672, I/A 6 (16/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25137 , F 45, S 8, H M 452672, I/A 6 (16/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25137 , F 45, S 8, H M 452672, I/A 6 (16/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25137 , F 45, S 8, H M 452672, I/A 6 (16/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-198-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25137 , F 45, S 8, H M 452672, I/A 5 (25/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-105-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25137 , F 45, S 8, H M 452672, I/A 5 (25/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-105-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-28-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25137 , F 44, S 8, H M 452672, I/A 4 (11/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-35-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25137 , F 43, S 8, H M 452672, I/A 3 (10/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-35-28