ATAYUELA COMPLEJO INDUSTRIAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Carabanchel Alto, 180
Código Postal 28054
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ATAYUELA COMPLEJO INDUSTRIAL SL
CIF B83956300
Capital Social 2613600.0 Euros
Fecha de Constitución 15/03/2004
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ATAYUELA COMPLEJO INDUSTRIAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ATAYUELA COMPLEJO INDUSTRIAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Montejano Garcia Luis Aurelio | Consejero | 15/06/2016 | 22/11/2019 |
Gomez Montejano Garcia Luis Aurelio | Secretario | 15/06/2016 | 22/11/2019 |
Gomez Montejano Garcia Marco Jose | Consejero | 15/06/2016 | 22/11/2019 |
Gomez-montejano Garcia Maria Isabel | Presidente | 15/06/2016 | 22/11/2019 |
Gomez-montejano Garcia Maria Isabel | Consejero | 15/06/2016 | 22/11/2019 |
Gomez Montejano Recatero Raquel | Representante | 25/01/2017 | 22/11/2019 |
Urbanizaciones Y Promociones Montejano Sociedad Li | Consejero | 25/01/2017 | 22/11/2019 |
Gomez-montejano Arroyo Luis | Presidente | 15/06/2016 | |
Gomez-montejano Arroyo Luis | Consejero Delegado | 15/06/2016 | |
Gomez-montejano Arroyo Luis | Consejero | 15/06/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ATAYUELA COMPLEJO INDUSTRIAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20021 , F 92, S 8, H M 353116, I/A 8 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20021 , F 92, S 8, H M 353116, I/A 8 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-28
Consejero
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20021 , F 92, S 8, H M 353116, I/A 8 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20021 , F 91, S 8, H M 353116, I/A 7 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-28
- AVDA DE CARABANCHEL ALTO 180 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20021 , F 90, S 8, H M 353116, I/A 6 (15/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-28
- Otras modificaciones estatutarias: Modificado el artículo 9 de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20021 , F 90, S 8, H M 353116, I/A 6 (15/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20021 , F 90, S 8, H M 353116, I/A 6 (15/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20021 , F 90, S 8, H M 353116, I/A 6 (15/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-214-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20021 , F 90, S 8, H M 353116, I/A 5 (12/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-28