ATANES Y MANN SL - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ATANES Y MANN SL
CIF B79628723
Actividad Peluquería y otros tratamientos de belleza
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ATANES Y MANN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ATANES Y MANN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Atanes Doral Sonia | Consejero Delegado Solidario | 31/08/2010 | 04/03/2011 |
Atanes Doral Sonia | Consejero | 31/08/2010 | 04/03/2011 |
Atanes Doral Sonia | Liquidador | 04/03/2011 | 04/03/2011 |
Del Barrio Tosantos Maria Teresa | Presidente | 31/08/2010 | 04/03/2011 |
Del Barrio Tosantos Maria Teresa | Consejero | 31/08/2010 | 04/03/2011 |
Rodriguez Del Barrio Javier | Consejero Delegado Solidario | 31/08/2010 | 04/03/2011 |
Rodriguez Del Barrio Javier | Secretario | 31/08/2010 | 04/03/2011 |
Rodriguez Del Barrio Javier | Consejero | 31/08/2010 | 04/03/2011 |
Rodriguez Garcia Maria Yvonne | Consejero | 31/08/2010 | 04/03/2011 |
Anates Doral Sonia | Consejero | 31/08/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ATANES Y MANN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27949 , F 217, S 8, H M 12255, I/A 7 (04/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-52-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27949 , F 217, S 8, H M 12255, I/A 7 (04/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-52-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27949 , F 217, S 8, H M 12255, I/A 7 (04/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-52-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27949 , F 217, S 8, H M 12255, I/A 7 (04/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-52-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-221-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-185-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 552 , F 37, S 8, H M 12255, I/A 6 (31/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-175-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 552 , F 37, S 8, H M 12255, I/A 6 (31/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-175-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 552 , F 37, S 8, H M 12255, I/A 6 (31/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-175-28
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-141-28