ATAI OPTIMA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Fuenteovejuna, 4
Código Postal 41018
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social ATAI OPTIMA SL
CIF B90240433
Capital Social 3200.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 01/01/2016
Órgano Administración Administrador único
Propietario Cuadrado Rivera Oscar
VINCULACIONES DE ATAI OPTIMA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ATAI OPTIMA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cuadrado Rivera Oscar | Socio Unico | 22/01/2018 | 12/01/2022 |
Cuadrado Rivera Oscar | Administrador Unico | 22/01/2018 | 12/01/2022 |
Cuadrado Rivera Oscar | Liquidador Unico | 12/01/2022 | 12/01/2022 |
Aguilera Martinez Jorge | Administrador Solidario | 15/01/2016 | 22/01/2018 |
Cuadrado Rivera Oscar | Administrador Solidario | 15/01/2016 | 22/01/2018 |
ACTOS BORME DE ATAI OPTIMA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6126 , F 212, S 8, H SE107918, I/A 3 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6126 , F 212, S 8, H SE107918, I/A 3 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6126 , F 212, S 8, H SE107918, I/A 3 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6126 , F 212, S 8, H SE107918, I/A 3 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6126 , F 212, S 8, H SE107918, I/A 3 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6126 , F 212, S 8, H SE107918, I/A 2 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6126 , F 212, S 8, H SE107918, I/A 2 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6126 , F 212, S 8, H SE107918, I/A 2 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-41
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6126 , F 212, S 8, H SE107918, I/A 2 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6126 , F 212, S 8, H SE107918, I/A 1 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-14-41