ASUAMOTOR SL - EXTINGUIDA
Provincia Bizkaia
Razón Social ASUAMOTOR SL
CIF B95042172
Capital Social 250000.0 Euros
Actividad Venta de automóviles y vehículos de motor ligeros
Página Web www.asuamotor.com
Propietario FADEL INVERSIONES XXI SL
VINCULACIONES DE ASUAMOTOR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASUAMOTOR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Delgado Perez Cristina | Apoderado | 18/01/2013 | 05/10/2021 |
Delgado Perez Mikel | Apoderado | 26/04/2013 | 05/10/2021 |
FADEL INVERSIONES XXI SL | Socio Unico | 07/11/2019 | 05/10/2021 |
Landa Gorostiza Ignacio Javier | Apoderado | 04/04/2012 | 05/10/2021 |
Gonzalez Angulo Angel | Apoderado | 02/01/2009 | 11/03/2015 |
Maraña Miguel Jose Ramon | Apoderado Solidario | 11/03/2015 | |
Martinez Ontoso Jose Antonio | Apoderado Solidario | 18/01/2013 |
ACTOS BORME DE ASUAMOTOR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3798 , F 186, S 8, H BI 25354, I/A 14 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3798 , F 186, S 8, H BI 25354, I/A 14 (05/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-198-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3798 , F 186, S 8, H BI 25354, I/A 13 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-224-48
Capital Anterior: | 30.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 220.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 250.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 733,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3798 , F 186, S 8, H BI 25354, I/A 12 (03/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-216-48
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3798 , F 180, S 8, H BI 25354, I/A 11 (11/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-57-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3798 , F 179, S 8, H BI 25354, I/A 10 (26/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-88-48
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3798 , F 179, S 8, H BI 25354, I/A 9 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3798 , F 178, S 8, H BI 25354, I/A 8 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-19-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3798 , F 177, S 8, H BI 25354, I/A 7 (04/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-160-48