ASTURIANA DE VINOS SA - EXTINGUIDA
Provincia Asturias
Razón Social ASTURIANA DE VINOS SA
CIF A33056151
Capital Social 1001000.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de bebidas
Página Web www.asturvisa.com
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor Fernandez Rico Valentin
VINCULACIONES DE ASTURIANA DE VINOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASTURIANA DE VINOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EUDITA CENSORS JURIES SLP | Auditor | 01/02/2010 | 26/06/2015 |
Fernandez Rico Valentin | Auditor | 18/01/2012 | 26/06/2015 |
Garcia Cosmea Roberto | Auditor Suplente | 18/01/2012 | 26/06/2015 |
GRUPO SINDICATURA SLP | Administrador Concursal | 19/09/2012 | 26/06/2015 |
Diaz Arias Serafina | Consejero | 14/02/2011 | 20/05/2013 |
Fernandez Alvarez Jesus Vidal | Presidente | 08/02/2011 | 20/05/2013 |
Fernandez Alvarez Jesus Vidal | Consejero | 08/02/2011 | 20/05/2013 |
Fernandez Alvarez Jesus Vidal | Consejero Delegado Solidario | 08/02/2011 | 20/05/2013 |
Gonzalez Suarez Jose Bernardo | Consejero | 08/02/2011 | 20/05/2013 |
Gonzalez Suarez Jose Bernardo | Consejero Delegado Solidario | 08/02/2011 | 20/05/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ASTURIANA DE VINOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3827 , F 76, S 8, H AS 3480, I/A 32 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ASTURIANA DE VINOS SA
Nif:A33056151
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:GRUPO SINDICATURA SLP
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE GIJON
Número:3
Juez / Ponente:FRANCISCO JOSE PAÑEDA USUNARIZ
Fecha de Resolución:06/09/2012
Número Procedimiento Concursal:211/2012
Datos Registrales:
Tomo:
3827
Libro:
0
Folio:
76
Hoja:
8-3480
Inscripción:
32
Fecha Inscripción26/06/2015
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3827 , F 76, S 8, H AS 3480, I/A 32 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ASTURIANA DE VINOS SA
Nif:A33056151
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE GIJON
Número:3
Juez / Ponente:FRANCISCO JOSE PAÑEDA USUNARIZ
Parte Dispositiva:
El Juzgado de Lo Mercantil 3 de Gijón, en procedimiento concursal 22/2012 dictó.AUTO FIRME de fecha 13 de mayo de 2015, declarando la conclusión del concurso, el cese de las limitaciones de las facultades de administración y disposición del deudor ASTURIANA DE VINOS SA y la extinción de la sociedad
Fecha de Resolución:13/05/2015
Número Procedimiento Concursal:211/2012
Datos Registrales:
Tomo:
3827
Libro:
0
Folio:
76
Hoja:
8-3480
Inscripción:
32
Fecha Inscripción26/06/2015
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3827 , F 76, S 8, H AS 3480, I/A 32 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ASTURIANA DE VINOS SA
Nif:A33056151
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Finalizacion de la fase de liquidacion
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE GIJON
Número:3
Juez / Ponente:FRANCISCO JOSE PAÑEDA USUNARIZ
Parte Dispositiva:
El Juzgado de Lo Mercantil 3 de Gijón, en procedimiento ordinario 211/2012, dictó con fecha 13 de mayo de 2015, AUTO FIRME declarando la conclusión del concurso y la extinción de la persona jurídica ASTURIANA DE VINOS SA
Fecha de Resolución:13/05/2015
Número Procedimiento Concursal:211/2012
Datos Registrales:
Tomo:
3827
Libro:
0
Folio:
76
Hoja:
8-3480
Inscripción:
32
Fecha Inscripción26/06/2015
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3827 , F 76, S 8, H AS 3480, I/A 32 (26/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-124-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ASTURIANA DE VINOS SA
Nif:A33056151
Auto de aprobación del plan de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE GIJON
Número:3
Juez / Ponente:FRANCISCO JOSE PAÑEDA USUNARIZ
Parte Dispositiva:
Se acuerda aprobar el plan de liquidación de ASTURIANA DE VINOS S.A. EN LIQUIDACION presentado por la administración concursal al cual deberan de atenerse las.operaciones de liquidación de la masa activa
Fecha de Resolución:18/04/2013
Número Procedimiento Concursal:211/2012
Datos Registrales:
Tomo:
3827
Libro:
0
Folio:
76
Hoja:
8-3480
Inscripción:
31
Fecha Inscripción13/09/2013
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3827 , F 76, S 8, H AS 3480, I/A 31 (13/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-181-33
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3827 , F 76, S 8, H AS 3480, I/A 30 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ASTURIANA DE VINOS SA
Nif:A33056151
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE GIJON
Número:3
Juez / Ponente:FRANCISCO JOSE PAÑEDA USUNARIZ
Parte Dispositiva:
La situación del deudor "ASTURIANA DE VINOS, SA" durante la fase de liquidación.será la de suspensión del ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre su patrimonio, con todos los efectos establecidos para ella en el Título III de la Ley
Fecha de Resolución:18/02/2013
Número Procedimiento Concursal:211/2012
Datos Registrales:
Tomo:
3827
Libro:
0
Folio:
76
Hoja:
8-3480
Inscripción:
30
Fecha Inscripción20/05/2013
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3827 , F 76, S 8, H AS 3480, I/A 30 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ASTURIANA DE VINOS SA
Nif:A33056151
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE GIJON
Número:3
Juez / Ponente:FRANCISCO JOSE PAÑEDA USUNARIZ
Parte Dispositiva:
Se abre la fase de liquidación del deudor "ASTURIANA DE VINOS, SA, formándose la sección quinta. Se declara disuelta la Sociedad, cesando en su función sus administradores, que serán sustituidos por la Administración Concursal
Fecha de Resolución:18/02/2013
Número Procedimiento Concursal:211/2012
Datos Registrales:
Tomo:
3827
Libro:
0
Folio:
76
Hoja:
8-3480
Inscripción:
30
Fecha Inscripción20/05/2013
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3827 , F 76, S 8, H AS 3480, I/A 30 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-33
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3827 , F 76, S 8, H AS 3480, I/A 30 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-33
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ASTURIANA DE VINOS SA
Nif:A33056151
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL DE GIJON
Número:3
Juez / Ponente:FRANCISCO JOSE PAÑEDA USUNARIZ
Fecha de Resolución:08/10/2012
Número Procedimiento Concursal:211/2012
Datos Registrales:
Tomo:
3827
Libro:
0
Folio:
76
Hoja:
8-3480
Inscripción:
29
Fecha Inscripción25/10/2012
Registro:Registro Mercantil de Asturias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3827 , F 76, S 8, H AS 3480, I/A 29 (25/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-214-33