ASTRORECO SL - EXTINGUIDA
Municipio L'Hospitalet de Llobregat
Provincia Barcelona
Razón Social ASTRORECO SL
CIF B63163901
Fecha de Constitución 07/03/2003
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ASTRORECO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASTRORECO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSULTA JURIDICA CASTELLDEFELS SLP | Administrador Concursal | 17/12/2015 | 17/12/2015 |
Perez Llorca Xavier | REP.ADM.CONC | 17/12/2015 | 17/12/2015 |
Herrando Piquer Agustin | Administrador Solidario | 06/05/2010 | 24/11/2015 |
Herrando Osorio Jessica | Administrador Solidario | 06/05/2010 |
ACTOS BORME DE ASTRORECO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35478 , F 135, S 8, H B 269220, I/A 4 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-08
- JUZGADO MERCANTIL 2 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 547/2013,RESOLUCIONES FIRMES DE FECHA 02/07/2013 Y 10/09/2013 ACLARADA POR 07/07/2015, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO Y CONCLUSION DEL CONCURSO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35478 , F 135, S 8, H B 269220, I/A 4 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35478 , F 135, S 8, H B 269220, I/A 4 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35478 , F 135, S 8, H B 269220, I/A 4 (17/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35478 , F 135, S 8, H B 269220, I/A 3 (24/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-230-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35478 , F 134, S 8, H B 269220, I/A 2 (06/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-92-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35478 , F 134, S 8, H B 269220, I/A 2 (06/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-92-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-222-08