ASTRA ENERGIA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Monte Esquinza, 30
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ASTRA ENERGIA SL
CIF B87829701
Capital Social 5000.0 Euros
Fecha de Constitución 04/05/2017
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Astra Financials Uk Limited
VINCULACIONES DE ASTRA ENERGIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASTRA ENERGIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Astra Financials Uk Limited | Socio único | 23/11/2018 | |
Astra Financials Uk Limited | Socio Unico | 15/06/2017 | 23/11/2018 |
Chauhan Vikas | Liquidador | 23/11/2018 | 23/11/2018 |
Chauhan Vikas | Administrador Solidario | 15/06/2017 | 23/11/2018 |
Galleani Desiree Macarena | Apoderado | 24/09/2018 | 23/11/2018 |
Garcia-granero Gutierrez Maria Paz | Apoderado | 24/09/2018 | 23/11/2018 |
Gomez Fructuoso Francisco | Apoderado | 24/09/2018 | 23/11/2018 |
Nagpal Shpra | Administrador Solidario | 15/06/2017 | 23/11/2018 |
ACTOS BORME DE ASTRA ENERGIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36088 , F 73, S 8, H M 648443, I/A 4 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36088 , F 73, S 8, H M 648443, I/A 4 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36088 , F 73, S 8, H M 648443, I/A 4 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-28
Administrador Solidario
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36088 , F 73, S 8, H M 648443, I/A 4 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36088 , F 72, S 8, H M 648443, I/A 3 (24/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-189-28
- Subsanación de la inscripción 1ª en cuanto al CIF de la Sociedad, siendo el correcto: B87829701
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36088 , F 72, S 8, H M 648443, I/A 2 (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36088 , F 71, S 8, H M 648443, I/A 1 (15/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36088 , F 71, S 8, H M 648443, I/A 1 (15/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-28
Dirección:C/ MONTE ESQUINZA 30 - BAJO IZQUIERDA (MADRID)
Comienzo de operaciones:04/05/17
Capital:5.000,00 Euros
Objeto social:La tenencia, gestión y administración de valores representativos de los fondos propios en entidades no residentes en territorio español mediante la correspondiente organización de medios materiales y personales; La compraventa de toda clase de fincas tanto rústicas como urbanas, explotación en ..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36088 , F 71, S 8, H M 648443, I/A 1 (15/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-28