ASTILLEROS COTNSA HUELVA SA - EN SITUACION CONCURSAL
Dirección social AVDA NORTE DEL PUERTO S/N
Municipio Huelva
Provincia Huelva
Razón Social ASTILLEROS COTNSA HUELVA SA
CIF A21501648
Capital Social 61000.0 Euros
Actividad Construcción de barcos y estructuras flotantes
Fecha de Constitución 04/07/2011
Teléfono 95 954 06 82
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Alonso Fraga Urbano
ORGANIGRAMA DE ASTILLEROS COTNSA HUELVA SA
VINCULACIONES DE ASTILLEROS COTNSA HUELVA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASTILLEROS COTNSA HUELVA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ballesteros Moscoso Andrea | Apoderado | 23/06/2015 | |
Alonso Fraga Urbano | Administrador Unico | 16/08/2011 |
ACTOS BORME DE ASTILLEROS COTNSA HUELVA SA
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ASTILLEROS COTNSA HUELVA SA
Nif:A21501648
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE HUELVA
Juez / Ponente:INIESTA MORILLAS, RAQUEL
Fecha de Resolución:03/11/2015
Número Procedimiento Concursal:231/2015
Datos Registrales:
Tomo:
956
Libro:
0
Folio:
184
Hoja:
8-19382
Inscripción:
4
Fecha Inscripción14/06/2016
Registro:Registro Mercantil de Huelva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 956 , F 184, S 8, H H 19382, I/A 4 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-117-21
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ASTILLEROS COTNSA HUELVA SA
Nif:A21501648
Revocación:
Tipo:Cese
Nombre:Llinares Tarriño Jose Miguel
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE HUELVA
Juez / Ponente:OÑA MARTIN JOSEFINA
Fecha de Resolución:02/06/2015
Número Procedimiento Concursal:231/2015
Datos Registrales:
Tomo:
956
Libro:
0
Folio:
184
Hoja:
8-19382
Inscripción:
4
Fecha Inscripción14/06/2016
Registro:Registro Mercantil de Huelva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 956 , F 184, S 8, H H 19382, I/A 4 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-117-21
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ASTILLEROS COTNSA HUELVA SA
Nif:A21501648
Sentencia de aprobación del convenio
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE HUELVA
Juez / Ponente:INIESTA MORILLAS, RAQUEL
Fecha de Resolución:03/11/2015
Número Procedimiento Concursal:231/2015
Datos Registrales:
Tomo:
956
Libro:
0
Folio:
184
Hoja:
8-19382
Inscripción:
4
Fecha Inscripción14/06/2016
Registro:Registro Mercantil de Huelva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 956 , F 184, S 8, H H 19382, I/A 4 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-117-21
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ASTILLEROS COTNSA HUELVA SA
Nif:A21501648
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE HUELVA
Juez / Ponente:OÑA MARTIN JOSEFINA
Fecha de Resolución:02/06/2015
Número Procedimiento Concursal:231/2015
Datos Registrales:
Tomo:
956
Libro:
0
Folio:
184
Hoja:
8-19382
Inscripción:
3
Fecha Inscripción17/08/2015
Registro:Registro Mercantil de Huelva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 956 , F 184, S 8, H H 19382, I/A 3 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-21
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ASTILLEROS COTNSA HUELVA SA
Nif:A21501648
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Llinares Tarriño Jose Miguel
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE HUELVA
Juez / Ponente:OÑA MARTIN JOSEFINA
Fecha de Resolución:02/06/2015
Número Procedimiento Concursal:231/2015
Datos Registrales:
Tomo:
956
Libro:
0
Folio:
184
Hoja:
8-19382
Inscripción:
3
Fecha Inscripción17/08/2015
Registro:Registro Mercantil de Huelva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 956 , F 184, S 8, H H 19382, I/A 3 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-21
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ASTILLEROS COTNSA HUELVA SA
Nif:A21501648
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO MERCANTIL DE HUELVA
Juez / Ponente:OÑA MARTIN JOSEFINA
Fecha de Resolución:02/06/2015
Número Procedimiento Concursal:231/2015
Datos Registrales:
Tomo:
956
Libro:
0
Folio:
184
Hoja:
8-19382
Inscripción:
3
Fecha Inscripción17/08/2015
Registro:Registro Mercantil de Huelva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 956 , F 184, S 8, H H 19382, I/A 3 (17/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-162-21
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 956 , F 183, S 8, H H 19382, I/A 2 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-123-21
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 956 , F 180, S 8, H H 19382,H , I/ 1 (16/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-21
Dirección:AVDA NORTE DEL PUERTO S/N (HUELVA)
Comienzo de operaciones:04/07/11
Objeto social:Construcción naval, reparación y mantenimiento de buques. Servicio de limpieza de barcos y limpiezas en general. Instalación y montaje de tubería y calderería industrial, reformas, adaptación de las mismas. Construcción de estructuras metálicas. Vental al por mayor o menor de toda clase de productos
Capital Suscrito:61.000,00 Euros
Desembolsado:19.520,00 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 956 , F 180, S 8, H H 19382,H , I/ 1 (16/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-163-21