ASTIE DENTAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Doctor Peset Aleixandre, 142
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social ASTIE DENTAL SL
CIF B83038489
Actividad Actividades odontológicas
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario AESTES DENTAL SL
VINCULACIONES DE ASTIE DENTAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASTIE DENTAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AESTES DENTAL SL | Socio Unico | 07/08/2017 | 30/01/2018 |
Gonzalez Burgada Jordi | Administrador Mancomunado | 07/08/2017 | 30/01/2018 |
Olave Martin Juan | Administrador Mancomunado | 07/08/2017 | 30/01/2018 |
Gil Lledo Vicente | Apoderado | 07/08/2017 | |
Prieto Manrique Jose Carlos | Administrador Mancomunado | 29/06/2015 | 07/08/2017 |
Rose Diego Juan | Administrador Mancomunado | 29/06/2015 | 07/08/2017 |
Senis Segarra Luis | Administrador Mancomunado | 29/06/2015 | 07/08/2017 |
Astie Vargas Sergio Eduardo | Administrador Mancomunado | 29/06/2015 | 26/07/2017 |
Gil Lledo Vicente | Apoderado | 14/07/2015 | |
Jorquera Mauricio Alberto | Apoderado Mancomunado | 14/07/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ASTIE DENTAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7649, L 4948, F 109, S 8, H V 93489, I/A 13 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7649, L 4948, F 109, S 8, H V 93489, I/A 13 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7649, L 4948, F 109, S 8, H V 93489, I/A 12 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-154-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7649, L 4948, F 108, S 8, H V 93489, I/A 11 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-154-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7649, L 4948, F 108, S 8, H V 93489, I/A 11 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-154-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7649, L 4948, F 108, S 8, H V 93489, I/A 11 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-154-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7649, L 4948, F 108, S 8, H V 93489, I/A 10 (26/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-146-46
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7649, L 4948, F 108, S 8, H V 93489, I/A 9 (14/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7649, L 4948, F 108, S 8, H V 93489, I/A 8 (13/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-136-46
- La intermediación en la prestación de servicios propios del tratamiento odontológico en general, así como la comercialización y fabricación de todo tipo de productos relacionados con la odontología. La intermediación en la prestación de todo tipo de servicios médicos y sanitarios. La instalación y
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7649, L 4948, F 107, S 8, H V 93489, I/A 7 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-125-46