ASTIBUS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Candina, 35
Código Postal 39011
Municipio Santander
Provincia Cantabria
Razón Social ASTIBUS SL
CIF B39001870
Actividad Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros
Página Web www.alsa.es
Propietario TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS SA
VINCULACIONES DE ASTIBUS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASTIBUS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lorenzo Fernandez Jorge | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/07/2011 | 15/11/2016 |
Martinez Prieto Javier Augusto | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/07/2014 | 15/11/2016 |
Muro Zofio Francisco Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/07/2014 | 15/11/2016 |
TRANSPORTES TERRESTRES CANTABROS SA | Socio Unico | 24/08/2016 | 15/11/2016 |
ACTOS BORME DE ASTIBUS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 766 , F 161, S 8, H S 1216, I/A 25 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-39
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 766 , F 161, S 8, H S 1216, I/A 25 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-224-39
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 766 , F 161, S 8, H S 1216, I/A 24 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-166-39
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 766 , F 160, S 8, H S 1216, I/A 23 (23/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-143-39
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-217-39
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 766 , F 159, S 8, H S 1216, I/A 22 (12/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-140-39
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-171-39
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-5-39