ASSURANT LIFE LIMITED - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Europa, 19
Código Postal 28224
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ASSURANT LIFE LIMITED
Capital Social 0.0 Euros
Actividad Actividades de agentes y corredores de seguros
Fecha de Constitución 21/11/2011
VINCULACIONES DE ASSURANT LIFE LIMITED
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASSURANT LIFE LIMITED
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chung Andrew Paul | Apoderado Mancomunado | 07/07/2021 | |
Chung Andrew Paul | Apoderado Mancomunado | 06/11/2014 | 07/07/2021 |
Chung Andrew Paul | Apoderado Mancomunado | 23/03/2018 | 07/07/2021 |
Clancy Timothy Patrick | Apoderado Mancomunado | 06/11/2014 | 07/07/2021 |
Clancy Timothy Patrick | Apoderado Mancomunado | 23/03/2018 | 07/07/2021 |
Clancy Timothy Patrick | Apoderado Mancomunado | 07/07/2021 | |
Cross Lee Adam | Apoderado Mancomunado | 23/03/2018 | 07/07/2021 |
Fernandez Laboreau Ximena Maria De Los Angeles | Apoderado Mancomunado | 06/11/2014 | 07/07/2021 |
Fernandez Laboreau Ximena Maria De Los Angeles | Apoderado Mancomunado | 23/03/2018 | 07/07/2021 |
Fernandez Laboreau Ximena Maria De Los Angeles | Apoderado Mancomunado | 07/07/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ASSURANT LIFE LIMITED
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29774 , F 94, S 8, H M 535709, I/A 15 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29774 , F 94, S 8, H M 535709, I/A 15 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29774 , F 94, S 8, H M 535709, I/A 15 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-28
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29774 , F 94, S 8, H M 535709, I/A 15 (07/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-28
- Toma de constancia del cese y nombramiento de administradores en la sociedad matriz de la sucursal conforme al artículo 302 del Reglamento del Registro Mercantil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29774 , F 94, S 8, H M 535709, I/A 14 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-21-28
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29774 , F 92, S 8, H M 535709, I/A 12 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29774 , F 92, S 8, H M 535709, I/A 12 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-28
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29774 , F 92, S 8, H M 535709, I/A 12 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-28
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29774 , F 91, S 8, H M 535709, I/A 11 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29774 , F 91, S 8, H M 535709, I/A 11 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-89-28