ASSURANT GENERAL INSURANCE LIMITED - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Europa, 19
Código Postal 28224
Municipio Pozuelo de Alarcón
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ASSURANT GENERAL INSURANCE LIMITED
VINCULACIONES DE ASSURANT GENERAL INSURANCE LIMITED
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASSURANT GENERAL INSURANCE LIMITED
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chung Andrew Paul | Apoderado Mancomunado | 23/03/2018 | 01/07/2021 |
Chung Andrew Paul | Apoderado Mancomunado | 01/07/2021 | |
Clancy Timothy Patrick | Apoderado Mancomunado | 23/03/2018 | 01/07/2021 |
Clancy Timothy Patrick | Apoderado Mancomunado | 01/07/2021 | |
Cross Lee Adam | Apoderado Mancomunado | 23/03/2018 | 01/07/2021 |
Fernandez Laboreau Ximena Maria De Los Angeles | Apoderado Mancomunado | 01/07/2021 | |
Fernandez Laboreau Ximena Maria De Los Angeles | Apoderado Mancomunado | 23/03/2018 | 01/07/2021 |
Garzon Ana | Apoderado Mancomunado | 01/07/2021 | |
Garzon Ana | Apoderado Mancomunado | 23/03/2018 | 01/07/2021 |
Morris Andrew James | Apoderado Mancomunado | 01/07/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ASSURANT GENERAL INSURANCE LIMITED
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37444 , F 5, S 8, H M 513071, I/A 15 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-28
Apoderado Mancomunado
- Chung Andrew Paul
- Chung Andrew Paul
- Clancy Timothy Patrick
- Clancy Timothy Patrick
- Clancy Timothy Patrick
- Cross Lee Adam
- Fernandez Laboreau Ximena Maria De Los Angeles
- Fernandez Laboreau Ximena Maria De Los Angeles
- Garzon Ana
- Garzon Ana
- Morris Andrew James
- Morris Andrew James
- Owono Ruiz Berta
- Prada Marco Pompeo Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37444 , F 5, S 8, H M 513071, I/A 15 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-28
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37444 , F 5, S 8, H M 513071, I/A 15 (01/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-129-28
- Toma de constancia del cese y nombramiento de administradores en la sociedad matriz de la sucursal conforme al artículo 302 del Reglamento del Registro Mercantil
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37444 , F 4, S 8, H M 513071, I/A 14 (27/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-22-28
- MODIFICACION DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD MATRIZ
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37444 , F 4, S 8, H M 513071, I/A 13 (20/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-28
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37444 , F 3, S 8, H M 513071, I/A 12 (30/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-28
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37444 , F 3, S 8, H M 513071, I/A 12 (30/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-109-28
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37444 , F 1, S 8, H M 513071, I/A 11 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-28
R.L.C.Perma.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37444 , F 1, S 8, H M 513071, I/A 11 (03/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-90-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28499 , F 122, S 8, H M 513071, I/A 10 (23/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-64-28