ASSISTALIA SL - EXTINGUIDA
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social ASSISTALIA SL
CIF B38633269
Capital Social 54000.0 Euros
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único SUPSAR INVEST SL
Propietario SUPSAR INVEST SL
VINCULACIONES DE ASSISTALIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASSISTALIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Tortosa Alejandro | Apoderado | 12/03/2015 | 21/02/2022 |
Lopez Tortosa Alejandro | Apoderado Mancomunado | 09/07/2013 | 21/02/2022 |
Moreno Luis Josefa Del Pino | Apoderado Solidario | 09/07/2013 | 21/02/2022 |
Moreno Luis Josefa Del Pino | Apoderado Mancomunado | 09/07/2013 | 21/02/2022 |
SUPSAR INVEST SL | Administrador Unico | 29/06/2013 | 21/02/2022 |
SUPSAR INVEST SL | Socio Unico | 18/11/2020 | 21/02/2022 |
Garcia Gimenez Aina Montserrat | Apoderado Mancomunado | 09/07/2013 | 23/01/2020 |
Gonzalez Perez Maria Lluisa | Apoderado Mancomunado | 09/07/2013 | 23/01/2020 |
Pellegri Stefano | Apoderado | 12/03/2015 | 06/11/2018 |
Pellegri Stefano | Apoderado Mancomunado | 09/07/2013 | 06/11/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ASSISTALIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 165, S 8, H TF 26178, I/ACIERR (21/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-38
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 165, S 8, H TF 26178, I/ACIERR (21/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-38
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 165, S 8, H TF 26178, I/A 19 (18/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-38
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 165, S 8, H TF 26178, I/A 18 (23/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-26-38
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 165, S 8, H TF 26178, I/A 16 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-219-38
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 165, S 8, H TF 26178, I/A 14 (05/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-51-38
- La ampliación de capital social conlleva una prima de asunción global de 149.010 euros, a razón de 150,51 euros por participación social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 164, S 8, H TF 26178, I/A 13 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-38
Capital Anterior: | 53.010,00 | Euros |
Aumento de capital: | 990,00 | Euros |
Capital Actual: | 54.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 1,87 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 164, S 8, H TF 26178, I/A 13 (06/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2168 , F 145, S 8, H TF 26178, I/A 10 (12/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3367 , F 163, S 8, H TF 26178, I/A 11 (12/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-59-38