ASOPROVILO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Diego de Leon, 55
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ASOPROVILO SL
CIF B80520497
Capital Social 28125.0 Euros
Actividad Actividades jurídicas
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ASOPROVILO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASOPROVILO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lloret Gadea Luis | Administrador Unico | 20/01/2014 | 03/03/2021 |
Lloret Gadea Luis | Liquidador | 03/03/2021 | 03/03/2021 |
Ramirez Balza Jose Antonio | Administrador Unico | 09/04/2010 | 20/01/2014 |
Fernandez Maestre Adolfo | Consejero | 09/04/2010 | |
Lloret Gadea Luis | Presidente | 09/04/2010 | |
Lloret Gadea Luis | Consejero | 09/04/2010 | |
Ramirez Balza Jose Antonio | Secretario | 09/04/2010 | |
Ramirez Balza Jose Antonio | Consejero Delegado | 09/04/2010 | |
Ramirez Balza Jose Antonio | Consejero | 09/04/2010 | |
Torres Cunill Vicente | Consejero | 09/04/2010 |
ACTOS BORME DE ASOPROVILO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5474 , F 161, S 8, H M 89563, I/A 10 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5474 , F 161, S 8, H M 89563, I/A 10 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5474 , F 161, S 8, H M 89563, I/A 10 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5474 , F 161, S 8, H M 89563, I/A 10 (03/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-28
- LA INTERMEDIACION EN LA PRESTACION DE SERVICIOS JURIDICOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5474 , F 160, S 8, H M 89563, I/A 9 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION DEL ARTICULO 22º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5474 , F 160, S 8, H M 89563, I/A 9 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-28
- C/ DIEGO DE LEON, Nº 55, ESCALERA IZDA. PISO 1º A. (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5474 , F 160, S 8, H M 89563, I/A 8 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5474 , F 160, S 8, H M 89563, I/A 8 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5474 , F 160, S 8, H M 89563, I/A 8 (20/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-18-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-198-28