ASNAU SL - EXTINGUIDA
Dirección social CTRA POBLE NOU DEL DELTA S/N - SANT CARLES MARINA,
Municipio Sant Carles de la Ràpita
Provincia Tarragona
Razón Social ASNAU SL
CIF B55526487
Capital Social 3200.0 Euros
Actividad Reparación y mantenimiento naval
Fecha de Constitución 22/10/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ASNAU SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASNAU SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Zaprzala Anna | Administrador Unico | 28/08/2020 | 07/06/2021 |
Zaprzala Anna | Liquidador | 07/06/2021 | 07/06/2021 |
Lopez Rodriguez Robert | Administrador Unico | 17/11/2010 | 28/08/2020 |
ACTOS BORME DE ASNAU SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2582 , F 171, S 8, H T 42028, I/A 5 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-43
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2582 , F 171, S 8, H T 42028, I/A 5 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-43
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2582 , F 171, S 8, H T 42028, I/A 5 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2582 , F 171, S 8, H T 42028, I/A 5 (07/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-112-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2582 , F 171, S 8, H T 42028, I/A 4 (28/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-173-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2582 , F 171, S 8, H T 42028, I/A 4 (28/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-173-43
- CTRA POBLE NOU DEL DELTA S/N - SANT CARLES MARINA, (SANT CARLES DE LA RAPITA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2582 , F 171, S 8, H T 42028, I/A 3 (17/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-245-43
- AVDA CONSTITUCIO 6 (SANT CARLES DE LA RAPITA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2582 , F 171, S 8, H T 42028, I/A 2 (09/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-43
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-186-43
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2582 , F 168, S 8, H T 42028, I/A 1 (17/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-230-43