ASISTENCIA TECNICA CALEFACCION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Quevedo, 45
Código Postal 02005
Municipio Albacete
Provincia Albacete
Razón Social ASISTENCIA TECNICA CALEFACCION SL
CIF B02212124
Actividad Reparación de otros efectos personales y artículos de uso doméstico
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario RED OFISAT SL
VINCULACIONES DE ASISTENCIA TECNICA CALEFACCION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASISTENCIA TECNICA CALEFACCION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguirre Romero David | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/01/2021 | 10/12/2021 |
Aurtenetxe Pajares Iker | Apoderado Solidario | 03/01/2020 | 10/12/2021 |
Aurtenetxe Pajares Iker | Apoderado Solidario | 13/12/2019 | 10/12/2021 |
Aurtenetxe Pajares Iker | Apoderado Solidario | 10/12/2021 | |
Basauri Verdejo Alberto | Administrador Mancomunado | 03/01/2020 | 10/12/2021 |
Basauri Verdejo Alberto | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/12/2019 | 10/12/2021 |
Blanco Villaro Laura | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/12/2019 | 10/12/2021 |
Diez Ortiz Jose Ignacio | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/12/2019 | 10/12/2021 |
Gastearena Larrea Miguel Angel | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/12/2019 | 10/12/2021 |
Gastelu Iturri Alfonso Constanza | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/12/2019 | 10/12/2021 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ASISTENCIA TECNICA CALEFACCION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1025, L 789, F 165, S 8, H AB 5707, I/AEXTIN (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-02
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1025, L 789, F 165, S 8, H AB 5707, I/AEXTIN (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-02
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguirre Romero David
- Basauri Verdejo Alberto
- Blanco Villaro Laura
- Diez Ortiz Jose Ignacio
- Gastearena Larrea Miguel Angel
- Gastelu Iturri Alfonso Constanza
- Guezala Garcia Enrique
- Iglesias Barral Maria Del Carmen
- Klingenberg Calvo Nicolas Maria
- Lopez Lopez Ricardo
- Lopez Molina Benito Beatriz
- Otaola Perez Olatz
- Santin Ruiz Sara
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1025, L 789, F 165, S 8, H AB 5707, I/AEXTIN (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-02
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1025, L 789, F 165, S 8, H AB 5707, I/AEXTIN (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-02
- Extendida nota de CIERRE PROVISIONAL por plazo de seis meses, como consecuencia de la Absorción de la Mercantil Asistencia Técnica Calefaccion Sociedad Limitada, por parte de la mercantil RED OFISAT SOCIEDAD LIMITADA UNIPERSONAL, inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia en la hoja BI-41.321; todo ello de conformidad con lo establecido en el Artículo 231
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1025, L 789, F 165, S 8, H AB 5707, I/ACPROV (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-02
Administrador Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1014, L 778, F 125, S 8, H AB 5707, I/A 21 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-02
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1014, L 778, F 125, S 8, H AB 5707, I/A 21 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-02
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1014, L 778, F 125, S 8, H AB 5707, I/A 21 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-02
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1014, L 778, F 125, S 8, H AB 5707, I/A 20 (04/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-6-02
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1013, L 777, F 143, S 8, H AB 5707, I/A 19 (03/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-7-02