ASISTAS INTERFACES AVANZADOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Periodista Antonio Andujar, 11
Código Postal 02005
Municipio Albacete
Provincia Albacete
Mapa Ver Mapa
Razón Social ASISTAS INTERFACES AVANZADOS SL
CIF B02513927
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Otros servicios relacionados con las tecnologías de la información y la informática
Fecha de Constitución 11/03/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Martinez Herreros Francisco
VINCULACIONES DE ASISTAS INTERFACES AVANZADOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASISTAS INTERFACES AVANZADOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martinez Herreros Francisco | Administrador Unico | 08/08/2012 | 07/08/2017 |
Martinez Herreros Francisco | Socio Unico | 08/08/2012 | 07/08/2017 |
Martinez Herreros Francisco | Liquidador | 07/08/2017 | 07/08/2017 |
Martinez Herreros Francisco | Administrador Mancomunado | 18/03/2011 | 08/08/2012 |
Patiño Esteban Jose Luis | Administrador Mancomunado | 18/03/2011 | 08/08/2012 |
ACTOS BORME DE ASISTAS INTERFACES AVANZADOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 921, L 685, F 6, S 8, H AB 21935, I/A 4 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-154-02
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 921, L 685, F 6, S 8, H AB 21935, I/A 4 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-154-02
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 921, L 685, F 6, S 8, H AB 21935, I/A 4 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-154-02
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 921, L 685, F 6, S 8, H AB 21935, I/A 4 (07/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-154-02
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 921, L 685, F 6, S 8, H AB 21935, I/A 3 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-02
- PLAZA PERIODISTA ANTONIO ANDUJAR 11 4 B - CODIGO P (ALBACETE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 905, L 669, F 61, S 8, H AB 21935, I/A 2 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-02
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 905, L 669, F 61, S 8, H AB 21935, I/A 2 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 905, L 669, F 61, S 8, H AB 21935, I/A 2 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-02
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 905, L 669, F 61, S 8, H AB 21935, I/A 2 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-02
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 905, L 669, F 60, S 8, H AB 21935, I/A 1 (18/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-02