ASIPRE PREVENCION SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Dirección social Av Constitució, 162
Código Postal 46009
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social ASIPRE PREVENCION SL
CIF B98314495
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Ensayos y análisis técnicos
Fecha de Constitución 11/01/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario ACTIVIDADES MEDICAS Y DE SALUD SL
VINCULACIONES DE ASIPRE PREVENCION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASIPRE PREVENCION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ACTIVIDADES MEDICAS Y DE SALUD SL | Socio Unico | 21/12/2011 | 08/08/2013 |
Garcia Martinez Salvador | Administrador Mancomunado | 23/02/2011 | 08/08/2013 |
Garcia Martinez Salvador | Administrador Unico | 21/12/2011 | 08/08/2013 |
Martinez Garcia Salvador | Liquidador Unico | 08/08/2013 | 08/08/2013 |
Calvet Tarin Vicente | Administrador Mancomunado | 06/04/2011 | 21/12/2011 |
Martinez Garcia Salvador | Administrador Mancomunado | 21/12/2011 | |
Lluna Villar Rafael | Administrador Mancomunado | 23/02/2011 | 06/04/2011 |
ACTOS BORME DE ASIPRE PREVENCION SL
- Anotación de declaración de obligado al pago fallido
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9284, L 6566, F 25, S 8, H V 142273, I/A 4/M2 (04/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-238-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9284, L 6566, F 25, S 8, H V 142273, I/A 4 M (14/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9284, L 6566, F 25, S 8, H V 142273, I/A 4 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9284, L 6566, F 25, S 8, H V 142273, I/A 4 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9284, L 6566, F 25, S 8, H V 142273, I/A 4 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9284, L 6566, F 25, S 8, H V 142273, I/A 4 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9284, L 6566, F 25, S 8, H V 142273, I/A 4 (08/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-155-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9284, L 6566, F 25, S 8, H V 142273, I/A 3 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-247-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9284, L 6566, F 25, S 8, H V 142273, I/A 3 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-247-46
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9284, L 6566, F 25, S 8, H V 142273, I/A 3 (21/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-247-46