ASINCA GRAN CANARIA AEROGENERADORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Leon y Castillo, 89
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Razón Social ASINCA GRAN CANARIA AEROGENERADORES SL
CIF B35832856
Actividad Producción de energía eléctrica de origen eólico
Fecha de Constitución 29/12/2004
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ASINCA GRAN CANARIA AEROGENERADORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASINCA GRAN CANARIA AEROGENERADORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Castillo Y Benitez De Lugo Alejandro | Secretario | 28/06/2018 | 03/03/2020 |
Del Castillo Y Benitez De Lugo Alejandro | Consejero | 28/06/2018 | 03/03/2020 |
Del Castillo Y Benitez De Lugo Fernando | Presidente | 28/06/2018 | 03/03/2020 |
Del Castillo Y Benitez De Lugo Fernando | Consejero Delegado Solidario | 03/03/2020 | |
Del Castillo Y Benitez De Lugo Fernando | Consejero | 03/03/2020 | |
Del Castillo Y Benitez De Lugo Fernando | Liquidador | 03/03/2020 | 03/03/2020 |
Fuster Garaizabal Ricardo | Consejero | 03/03/2020 | |
Bello Cabrera Domingo | Secretario | 28/06/2018 | |
Bello Cabrera Domingo | Consejero | 28/06/2018 | |
Sanchez Bolaños Juan Agustin | Consejero Delegado Solidario | 28/06/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ASINCA GRAN CANARIA AEROGENERADORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1757 , F 142, S 8, H GC 34865, I/A 3 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1757 , F 142, S 8, H GC 34865, I/A 3 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1757 , F 142, S 8, H GC 34865, I/A 3 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-35
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1757 , F 142, S 8, H GC 34865, I/A 3 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-49-35
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1757 , F 142, S 8, H GC 34865, I/A 2 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-35
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1757 , F 142, S 8, H GC 34865, I/A 2 (28/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-35
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-198-35
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-181-35