ASIME BUSINESS CENTER SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua Dr. Corbal, 51
Código Postal 36207
Municipio Vigo
Provincia Pontevedra
Mapa Ver Mapa
Razón Social ASIME BUSINESS CENTER SL
CIF B27746460
Capital Social 113000.0 Euros
Fecha de Constitución 23/07/2010
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ASIME BUSINESS CENTER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASIME BUSINESS CENTER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Belenguer Anzano Jesus Carmelo | Liquidador | 19/03/2018 | 19/03/2018 |
CTGA DESARROLLO Y GESTION DOCUMENTAL SL | Consejero | 24/08/2015 | 19/03/2018 |
DISEÑO NAVAL E INDUSTRIAL SL | Consejero | 24/08/2015 | 19/03/2018 |
GHENOVA INGENIERIA SLU | Consejero | 24/08/2015 | 19/03/2018 |
Gomez Rodriguez Julio | Liquidador | 19/03/2018 | 19/03/2018 |
INDUSTRIAS FERRI SA | Consejero | 21/08/2013 | 19/03/2018 |
Mallon Otero Enrique Miguel | Liquidador | 19/03/2018 | 19/03/2018 |
Mallon Otero Enrique Miguel | Secretario No Consejero | 10/08/2010 | 19/03/2018 |
OUTSOURCING SPAIN METAL&PLASTIC SL | Presidente | 24/08/2015 | 19/03/2018 |
OUTSOURCING SPAIN METAL&PLASTIC SL | Consejero | 24/08/2015 | 19/03/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ASIME BUSINESS CENTER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3646, L 3646, F 222, S 8, H PO 49980, I/A 13 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-36
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3646, L 3646, F 222, S 8, H PO 49980, I/A 13 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-36
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3646, L 3646, F 222, S 8, H PO 49980, I/A 13 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-36
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3646, L 3646, F 222, S 8, H PO 49980, I/A 13 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-36
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3646, L 3646, F 222, S 8, H PO 49980, I/A 13 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-60-36
Capital Anterior: | 133.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 20.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 113.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 15,04 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3646, L 3646, F 222, S 8, H PO 49980, I/A 12 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-217-36
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3646, L 3646, F 221, S 8, H PO 49980, I/A 11 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-166-36
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3646, L 3646, F 221, S 8, H PO 49980, I/A 11 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-166-36
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3646, L 3646, F 221, S 8, H PO 49980, I/A 11 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-166-36
Capital Anterior: | 132.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 133.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,76 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3646, L 3646, F 221, S 8, H PO 49980, I/A 9 (07/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-197-36