ASFALTOS OLLETA FERVIAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Encinilla, 2
Código Postal 10004
Municipio Cáceres
Provincia Cáceres
Mapa Ver Mapa
Razón Social ASFALTOS OLLETA FERVIAN SL
CIF B10492742
Capital Social 320000.0 Euros
Fecha de Constitución 25/07/2018
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE ASFALTOS OLLETA FERVIAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASFALTOS OLLETA FERVIAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Martin Miguel | Administrador Mancomunado | 16/08/2018 | 22/12/2021 |
Fernandez Martin Miguel | Liquidador Mancomunado | 22/12/2021 | 22/12/2021 |
Olleta Leoz Javier Ignacio | Administrador Mancomunado | 16/08/2018 | 22/12/2021 |
Olleta Leoz Javier Ignacio | Liquidador Mancomunado | 22/12/2021 | 22/12/2021 |
ACTOS BORME DE ASFALTOS OLLETA FERVIAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1015, L 842, F 80, S 8, H CC 15113, I/A 3 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-10-10
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1015, L 842, F 80, S 8, H CC 15113, I/A 3 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-10-10
- Otras modificaciones estatutarias: 1. Denominación social.- Con la denominación o razón social de Asfaltos Olleta Fervian SL en liquidación, se constituye una sociedad mercantil.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1015, L 842, F 80, S 8, H CC 15113, I/A 3 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-10-10
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1015, L 842, F 80, S 8, H CC 15113, I/A 3 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-10-10
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1015, L 842, F 80, S 8, H CC 15113, I/A 3 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-10-10
- Se rectifica el código CNAE de la actividad principal, siento el correcto el 2399
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1015, L 842, F 80, S 8, H CC 15113, I/A 2 (24/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-169-10
- Se rectifica el código cnae de esta sociedad, siendo el correcto el 2399
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1015, L 842, F 75, S 8, H CC 15113, I/A 1 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-169-10
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1015, L 842, F 75, S 8, H CC 15113, I/A 1 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-10
Dirección:C/ ENCINILLA 2 (CACERES)
Comienzo de operaciones:25/07/18
Capital:320.000,00 Euros
Objeto social:La producción, distribución, puesta en obra, y venta de todo tipo de asfaltos y aglomerados, y producto derivados de los mismos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1015, L 842, F 75, S 8, H CC 15113, I/A 1 (16/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-10