ASEYCONTA GESTION INTEGRAL SLP - EXTINGUIDA
Razón Social ASEYCONTA GESTION INTEGRAL SLP
CIF B97996268
Capital Social 4371.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ASEYCONTA GESTION INTEGRAL SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASEYCONTA GESTION INTEGRAL SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De La Puerta Escribano Josue Francisco | Administrador Solidario | 29/12/2009 | 30/03/2023 |
De La Puerta Escribano Maria Macarena | Administrador Solidario | 29/12/2009 | 30/03/2023 |
De La Puerta Escribano Maria Macarena | Liquidador Unico | 30/03/2023 | 30/03/2023 |
De La Puerta Escribano Maria Macarena | Administrador Unico | 29/12/2009 |
ACTOS BORME DE ASEYCONTA GESTION INTEGRAL SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8836, L 6122, F 219, S 8, H V 127253, I/A 3 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8836, L 6122, F 219, S 8, H V 127253, I/A 3 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8836, L 6122, F 219, S 8, H V 127253, I/A 3 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8836, L 6122, F 219, S 8, H V 127253, I/A 3 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-46
Administrador Solidario
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8836, L 6122, F 219, S 8, H V 127253, I/A 3 (30/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-167-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-7-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8836, L 6122, F 218, S 8, H V 127253, I/A 2 (29/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-5-46
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.271,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.371,00 | Euros |
Porcentaje: | 41,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8836, L 6122, F 218, S 8, H V 127253, I/A 2 (29/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-5-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8836, L 6122, F 218, S 8, H V 127253, I/A 2 (29/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-5-46