ASESORIA TECNICO-NAUTICA DE SAGUNTO SL - EXTINGUIDA
Dirección social MUELL SUR PUERTO COMERCIAL PUERTO DE SAGUNTO S/N
Municipio Sagunto/Sagunt
Provincia Valencia
Razón Social ASESORIA TECNICO-NAUTICA DE SAGUNTO SL
CIF B98325012
Capital Social 10000.0 Euros
Actividad Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores
Fecha de Constitución 16/02/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ASESORIA TECNICO-NAUTICA DE SAGUNTO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASESORIA TECNICO-NAUTICA DE SAGUNTO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arana Garcia Jose Carlos Wenceslao | Liquidador Solidario | 12/07/2019 | 12/07/2019 |
Arana Garcia Jose Carlos Wenceslao | Administrador Solidario | 20/04/2011 | 12/07/2019 |
Blasco Gascon Jose Maria | Liquidador Solidario | 12/07/2019 | 12/07/2019 |
Blasco Gascon Jose Maria | Administrador Solidario | 29/06/2016 | 12/07/2019 |
Bonilla Sabido Sergio | Liquidador Solidario | 12/07/2019 | 12/07/2019 |
Bonilla Sabido Sergio | Administrador Solidario | 19/01/2016 | 12/07/2019 |
Gonzalez Galvan Alberto | Liquidador Solidario | 12/07/2019 | 12/07/2019 |
Gonzalez Galvan Alberto | Administrador Solidario | 12/12/2016 | 12/07/2019 |
Paul Perez Santiago Bibiano | Liquidador Solidario | 12/07/2019 | 12/07/2019 |
Paul Perez Santiago Bibiano | Administrador Solidario | 20/04/2011 | 12/07/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ASESORIA TECNICO-NAUTICA DE SAGUNTO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9310, L 6592, F 130, S 8, H V 143202, I/A 5 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-137-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9310, L 6592, F 130, S 8, H V 143202, I/A 5 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-137-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9310, L 6592, F 130, S 8, H V 143202, I/A 5 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-137-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9310, L 6592, F 130, S 8, H V 143202, I/A 5 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-137-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9310, L 6592, F 130, S 8, H V 143202, I/A 5 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-137-46
- La fecha correcta del cese y nombramiento es el 10/11/2016, no como por error se publicó en el Boletín 239 de fecha 19/12/16 y referencia 05119652016
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9310, L 6592, F 129, S 8, H V 143202, I/A 4 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9310, L 6592, F 129, S 8, H V 143202, I/A 4 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9310, L 6592, F 129, S 8, H V 143202, I/A 4 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9310, L 6592, F 129, S 8, H V 143202, I/A 3 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-128-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9310, L 6592, F 129, S 8, H V 143202, I/A 3 (29/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-128-46