ASESORIA JURIECO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Lesmes, 6
Código Postal 09004
Municipio Burgos
Provincia Burgos
Mapa Ver Mapa
Razón Social ASESORIA JURIECO SL
CIF B09243023
Capital Social 60520.7 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 22/10/2019
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Barambones Gibello Raul
VINCULACIONES DE ASESORIA JURIECO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASESORIA JURIECO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barambones Gibello Raul | Consejero Delegado Mancomunado | 25/03/2022 | 05/04/2023 |
Barambones Gibello Raul | Presidente | 25/03/2022 | 05/04/2023 |
Barambones Gibello Raul | Consejero | 25/03/2022 | 05/04/2023 |
Carpio Mateos Sergio | Consejero | 25/03/2022 | 05/04/2023 |
Carpio Mateos Sergio | Consejero Delegado Mancomunado | 25/03/2022 | 05/04/2023 |
Rodriguez Del Olmo Emiliano | Secretario | 25/03/2022 | 05/04/2023 |
Rodriguez Del Olmo Emiliano | Consejero Delegado Mancomunado | 25/03/2022 | 05/04/2023 |
Rodriguez Del Olmo Emiliano | Consejero | 25/03/2022 | 05/04/2023 |
Olalla Martinez Mariano | Apoderado | 31/01/2020 | 24/06/2022 |
Olalla Hernando Lidia | Administrador Unico | 03/12/2019 | 25/03/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ASESORIA JURIECO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 765, L 556, F 132, S 8, H BU 17990, I/A 5 (05/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-09
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 765, L 556, F 132, S 8, H BU 17990, I/A 5 (05/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-09
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 765, L 556, F 131, S 8, H BU 17990, I/A 4 (24/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-09
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 765, L 556, F 131, S 8, H BU 17990, I/A 3 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-09
Consejero Delegado Mancomunado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 765, L 556, F 131, S 8, H BU 17990, I/A 3 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-09
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 765, L 556, F 131, S 8, H BU 17990, I/A 3 (25/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-09
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 765, L 556, F 130, S 8, H BU 17990, I/A 2 (31/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-25-09
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 765, L 556, F 127, S 8, H BU 17990, I/A 1 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-09
Dirección:C/ SAN LESMES 6 (BURGOS)
Comienzo de operaciones:22/10/19
Capital:60.520,70 Euros
Objeto social:Intermediación en asesoramiento y gestión, empresarial, financiera, comercial, contable, de mercado, laboral, fiscal u otros análogos, enmarcados dentro de la dirección, administración y gestión de empresas, ante cualquier organismo o entidad
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 765, L 556, F 127, S 8, H BU 17990, I/A 1 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-09
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 604, L 395, F 77, S 8, H BU 659, I/A 10 (03/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-236-09