ASESORIA INTEGRAL RUBIO Y ASOCIADOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza de Rosa Chacel, 4
Código Postal 28100
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Razón Social ASESORIA INTEGRAL RUBIO Y ASOCIADOS SL
CIF B81730376
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ASESORIA INTEGRAL RUBIO Y ASOCIADOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASESORIA INTEGRAL RUBIO Y ASOCIADOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rubio Lopez Angel | Liquidador | 04/01/2017 | 30/03/2017 |
Lara Redondo Adriana | Administrador Unico | 06/07/2016 | 04/01/2017 |
Rubio Lopez Angel | Administrador Unico | 06/07/2016 |
ACTOS BORME DE ASESORIA INTEGRAL RUBIO Y ASOCIADOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12112 , F 94, S 8, H M 191132, I/A 4 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-67-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12112 , F 94, S 8, H M 191132, I/A 3 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12112 , F 94, S 8, H M 191132, I/A 3 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12112 , F 94, S 8, H M 191132, I/A 3 (04/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12112 , F 93, S 8, H M 191132, I/A 2 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12112 , F 93, S 8, H M 191132, I/A 2 (06/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-134-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-213-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-221-28