ASESORIA DE EMPRESAS SERGAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Azarbe del Papel, 14
Código Postal 30007
Municipio Murcia
Provincia Murcia
Mapa Ver Mapa
Razón Social ASESORIA DE EMPRESAS SERGAL SL
CIF B73729626
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 04/10/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ASESORIA DE EMPRESAS SERGAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASESORIA DE EMPRESAS SERGAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Jesus Carlos Galvez Martinez | Administrador Unico | 16/05/2018 | 14/06/2021 |
Jesus Carlos Galvez Martinez | Liquidador | 14/06/2021 | 14/06/2021 |
Alberto Martinez Saura | Administrador Solidario | 18/10/2011 | 16/05/2018 |
Jesus Carlos Galvez Martinez | Administrador Solidario | 18/10/2011 | 16/05/2018 |
ACTOS BORME DE ASESORIA DE EMPRESAS SERGAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2845 , F 155, S 8, H MU 76262, I/A 4 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2845 , F 155, S 8, H MU 76262, I/A 4 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-30
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2845 , F 155, S 8, H MU 76262, I/A 4 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-30
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2845 , F 155, S 8, H MU 76262, I/A 4 (14/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-116-30
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2845 , F 154, S 8, H MU 76262, I/A 3 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-30
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2845 , F 154, S 8, H MU 76262, I/A 3 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2845 , F 154, S 8, H MU 76262, I/A 3 (16/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-97-30
- Modificación del articulo 9 de los estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2845 , F 154, S 8, H MU 76262, I/A 2 (18/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-30
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2845 , F 153, S 8, H MU 76262, I/A 1 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-30
Dirección:C/ AZARBE DEL PAPEL 14 (MURCIA)
Comienzo de operaciones:04/10/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Asesoramiento de servicios fiscales, contables, jurídicos y laborales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2845 , F 153, S 8, H MU 76262, I/A 1 (18/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-205-30