ASESORIA CONSULTORIA Y GESTION ANDALUCIA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Luis Montoto, 107
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social ASESORIA CONSULTORIA Y GESTION ANDALUCIA SA
CIF A91123323
Actividad Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ASESORIA CONSULTORIA Y GESTION ANDALUCIA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASESORIA CONSULTORIA Y GESTION ANDALUCIA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Laorden Echevarrieta Carlos | Liquidador Unico | 20/06/2016 | 20/06/2016 |
Laorden Echevarrieta Carlos | Administrador Unico | 28/12/2011 | 20/06/2016 |
Antonio Frias Alonso | Administrador Unico | 07/12/2010 | 28/12/2011 |
Frias Alonso Antonio Jose | Administrador Unico | 28/12/2011 |
ACTOS BORME DE ASESORIA CONSULTORIA Y GESTION ANDALUCIA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3293 , F 25, S 8, H SE 44972, I/A 6 (20/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-124-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3293 , F 25, S 8, H SE 44972, I/A 6 (20/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-124-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3293 , F 25, S 8, H SE 44972, I/A 6 (20/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-124-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3293 , F 25, S 8, H SE 44972, I/A 6 (20/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-124-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3293 , F 25, S 8, H SE 44972, I/A 6 (20/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-124-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3293 , F 25, S 8, H SE 44972, I/A 5 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3293 , F 25, S 8, H SE 44972, I/A 5 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-7-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-172-41
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-4-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3293 , F 25, S 8, H SE 44972, I/A 4 (07/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-41