ASESORIA CICSE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Independencia, 5
Código Postal 50001
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Mapa Ver Mapa
Razón Social ASESORIA CICSE SL
CIF B50940444
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Órgano Administración Administrador único
Propietario Casorran Royo Ignacio Jose
VINCULACIONES DE ASESORIA CICSE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASESORIA CICSE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casorran Royo Ignacio Jose | Administrador Unico | 01/09/2016 | 11/12/2023 |
Casorran Royo Ignacio Jose | Socio Unico | 01/09/2016 | 11/12/2023 |
Casorran Royo Ignacio Jose | Liquidador | 11/12/2023 | 11/12/2023 |
Carnicer Pueyo Carlos | Administrador Mancomunado | 01/09/2016 | |
Casorran Royo Ignacio Jose | Administrador Mancomunado | 01/09/2016 |
ACTOS BORME DE ASESORIA CICSE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2852 , F 156, S 8, H Z 32153, I/A 6 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-50
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2852 , F 156, S 8, H Z 32153, I/A 6 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-50
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2852 , F 156, S 8, H Z 32153, I/A 6 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2852 , F 156, S 8, H Z 32153, I/A 6 (11/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-238-50
- PASEO INDEPENDENCIA 5 2º - DERECHA (ZARAGOZA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2852 , F 156, S 8, H Z 32153, I/A 5 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-194-50
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2852 , F 156, S 8, H Z 32153, I/A 4 (01/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-174-50
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2852 , F 156, S 8, H Z 32153, I/A 3 (01/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-174-50
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2852 , F 156, S 8, H Z 32153, I/A 3 (01/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-174-50
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2852 , F 156, S 8, H Z 32153, I/A 3 (01/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-174-50
- Otras modificaciones estatutarias: : "Artículo 20º.- Duración y retribución del órgano de administración.- Los Administradores ejercerán el cargo por tiempo indefinido. El cargo de administrador es retribuido. La retribución consiste en una cantidad fija que será decidida anualmente mediante un acuerdo de la junta General de socios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2852 , F 156, S 8, H Z 32153, I/A 2 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-169-50