ASESORIA ASENCO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua Concepcion Arenal, 15
Código Postal 27004
Municipio Lugo
Provincia Lugo
Mapa Ver Mapa
Razón Social ASESORIA ASENCO SL
CIF B27200807
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario GABINETE ASESOR PONTON SL
VINCULACIONES DE ASESORIA ASENCO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASESORIA ASENCO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GABINETE ASESOR PONTON SL | Socio Unico | 07/04/2017 | 17/08/2020 |
Ponton Fernandez Jose Luis | Administrador Solidario | 07/04/2017 | 17/08/2020 |
Ponton Perez Francisco Jose | Administrador Solidario | 07/04/2017 | 17/08/2020 |
Moiron Rodriguez Jose | Administrador Solidario | 07/04/2017 | |
Sanz Bravo Pedro | Administrador Solidario | 07/04/2017 |
ACTOS BORME DE ASESORIA ASENCO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220 , F 28, S 8, H LU 4413, I/A 5 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-27
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220 , F 28, S 8, H LU 4413, I/A 5 (17/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-163-27
- C/ CONCEPCION ARENAL 15 ENTR. (LUGO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220 , F 27, S 8, H LU 4413, I/A 4 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-27
- La sociedad tiene por objeto la prestación de servicios a empresas y organismos de contabilidad, materia fiscal, económica, financiera y laboral de otros servicios independientes de asesoría fiscal y contable. Tales actividades habrán de ser ejercitadas por personas tituladas al efecto, si legalment
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220 , F 27, S 8, H LU 4413, I/A 3 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-27
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220 , F 27, S 8, H LU 4413, I/A 2 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-27
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220 , F 27, S 8, H LU 4413, I/A 2 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-27
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 220 , F 27, S 8, H LU 4413, I/A 2 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-73-27
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-173-27
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-159-27
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-157-27