ASESORESENRED-ONLINE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Margarita Salas, 20
Código Postal 28919
Municipio Leganés
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ASESORESENRED-ONLINE SL
CIF B86856465
Capital Social 11400.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 28/11/2013
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ASESORESENRED-ONLINE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASESORESENRED-ONLINE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gomez Esteban Andres Mariano | Consejero | 26/12/2013 | 20/01/2017 |
Gutierrez Castaño Antonio | Presidente | 26/12/2013 | 20/01/2017 |
Gutierrez Castaño Antonio | Consejero Delegado Mancomunado | 26/12/2013 | 20/01/2017 |
Gutierrez Castaño Antonio | Consejero | 26/12/2013 | 20/01/2017 |
Gutierrez Castaño Antonio | Liquidador | 20/01/2017 | 20/01/2017 |
Medrano Salas Maria-esther | Secretario | 26/12/2013 | 20/01/2017 |
Medrano Salas Maria-esther | Consejero Delegado Mancomunado | 26/12/2013 | 20/01/2017 |
Medrano Salas Maria-esther | Consejero | 26/12/2013 | 20/01/2017 |
Soto Diaz Luis | Consejero | 25/02/2015 | 20/01/2017 |
Valle Hernandez Maria Amparo | Consejero | 26/12/2013 | 20/01/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ASESORESENRED-ONLINE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31773 , F 174, S 8, H M 571717, I/A 4 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31773 , F 174, S 8, H M 571717, I/A 4 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31773 , F 174, S 8, H M 571717, I/A 4 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31773 , F 174, S 8, H M 571717, I/A 4 (20/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-28
Capital Anterior: | 6.400,00 | Euros |
Aumento de capital: | 5.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 11.400,00 | Euros |
Porcentaje: | 78,12 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31773 , F 172, S 8, H M 571717, I/A 3 (04/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-87-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31773 , F 171, S 8, H M 571717, I/A 2 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31773 , F 171, S 8, H M 571717, I/A 2 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31773 , F 166, S 8, H M 571717, I/A 1 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-28
Dirección:C/ MARGARITA SALAS 20 - PARQUE CIENTIFICO LEGANES (LEGANES)
Comienzo de operaciones:28/11/13
Capital:6.400,00 Euros
Objeto social:LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION EN EL ASESORAMIENTO EMPRESARIAL, ECONOMICOS Y GERENCIALES, FISCALES, JURIDICOS E INMOBILIARIOS Y LA REALIZACION POR CUENTA PROPIA Y EN NOMBRE Y POR CUENTA DE TERCEROS, DIRECTA O INDIRECTAMENTE, DE TODA CLASE DE GESTIONES Y TRAMITACIONES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31773 , F 166, S 8, H M 571717, I/A 1 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-28