ASESORES INMOBILIARIOS CENTRAL ALMERIA SL - CIERRE HOJA REGISTRAL
Municipio Almería
Provincia Almería
Razón Social ASESORES INMOBILIARIOS CENTRAL ALMERIA SL
CIF B04454716
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ASESORES INMOBILIARIOS CENTRAL ALMERIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASESORES INMOBILIARIOS CENTRAL ALMERIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Laynez Guijosa Emilio Ramon | Liquidador | 16/05/2013 | 25/11/2015 |
Laynez Guijosa Angel Francisco | Administrador Solidario | 24/02/2010 | 16/05/2013 |
Laynez Guijosa Emilio Ramon | Administrador Solidario | 24/02/2010 | 16/05/2013 |
Liria Ramos Antonio Jesus | Administrador Solidario | 24/02/2010 | 16/05/2013 |
Cortes Escot Monica | Administrador Unico | 24/02/2010 |
ACTOS BORME DE ASESORES INMOBILIARIOS CENTRAL ALMERIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036 , F 106, S 8, H AL 27202, I/A 4m (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-161-04
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036 , F 106, S 8, H AL 27202, I/A 4 (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-231-04
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036 , F 106, S 8, H AL 27202, I/A 3 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-99-04
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036 , F 106, S 8, H AL 27202, I/A 3 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-99-04
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036 , F 106, S 8, H AL 27202, I/A 3 (16/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-99-04
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036 , F 106, S 8, H AL 27202, I/A 2 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-46-04
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036 , F 106, S 8, H AL 27202, I/A 2 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-46-04
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1036 , F 106, S 8, H AL 27202, I/A 2 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-46-04
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2010)
CVE: BORME-B-2010-44-04
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-242-04