ASERDOC SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Arizala, 46
Código Postal 08028
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social ASERDOC SL
CIF B63783211
Actividad Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p.
Fecha de Constitución 08/03/2005
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ASERDOC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASERDOC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carreño Leon Antonio | Administrador Concursal | 08/05/2013 | 13/12/2022 |
Vicente Haro Daniel | Apoderado | 10/11/2011 | 13/12/2022 |
Vicente Haro Daniel | Administrador Unico | 12/04/2012 | 01/10/2013 |
Aliaga Martinez Claudio | Administrador Unico | 12/04/2012 |
ACTOS BORME DE ASERDOC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42833 , F 173, S 8, H B 299143, I/A 11 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 168/2013, AUTO FIRME DE FECHA 20/10/2022, CONCLUSION DEL CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42833 , F 173, S 8, H B 299143, I/A 11 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42833 , F 172, S 8, H B 299143, I/A 10 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 168/2013, AUTO FIRME DE FECHA 16/05/2013, APERTURA DE LA FASE DE LIQUIDACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42833 , F 172, S 8, H B 299143, I/A 10 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42833 , F 172, S 8, H B 299143, I/A 10 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-08
- JUZGADO MERCANTIL 8 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO ABREVIADO DE CONCURSO VOLUNTARIO 168/2013, AUTO FIRME DE FECHA 19/03/2013, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42833 , F 171, S 8, H B 299143, I/A 9 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-08
Administrador Concursal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42833 , F 171, S 8, H B 299143, I/A 9 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-08
- RECTIFICADA LA INSCRIPCION 7 EN CUANTO A LA LETRA DEL NIF DEL ADMINISTRADOR UNICO DON DANIEL VICENTE HARO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42833 , F 171, S 8, H B 299143, I/A 8 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-166-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42833 , F 171, S 8, H B 299143, I/A 7 (12/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42833 , F 171, S 8, H B 299143, I/A 7 (12/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-08