ASENTIA CONSULTORES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Rios Rosas, 47
Código Postal 28003
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ASENTIA CONSULTORES SL
CIF B85444529
Actividad Comercio al por menor de periódicos y artículos de papelería en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 21/05/2008
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE ASENTIA CONSULTORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASENTIA CONSULTORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Ayuso Beatriz | Administrador Mancomunado | 05/11/2019 | 09/08/2023 |
Diaz Ayuso Beatriz | Liquidador | 09/08/2023 | 09/08/2023 |
Gonzalez Martin Julia | Administrador Mancomunado | 05/11/2019 | 09/08/2023 |
Heredia Chumillas Maria-carmen | Administrador Mancomunado | 05/11/2019 | 09/08/2023 |
Diaz Ayuso Beatriz | Administrador Solidario | 05/11/2019 | |
Gonzalez Martin Julia | Administrador Solidario | 05/11/2019 |
ACTOS BORME DE ASENTIA CONSULTORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25641 , F 183, S 8, H M 462078, I/A 4 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25641 , F 183, S 8, H M 462078, I/A 4 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25641 , F 183, S 8, H M 462078, I/A 4 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25641 , F 183, S 8, H M 462078, I/A 4 (09/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-156-28
- Distribución y comercio nacional e internacional, de productos, herramientas y maquinaria agropecuaria, forestal, silvicola y de jardinería. Asesoramiento técnico en el sector agropecuario, forestal, silvicola y de jardíneria. Alquiler de herramientas y maquinaria del sector agropecuario, forestal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25641 , F 182, S 8, H M 462078, I/A 3 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25641 , F 182, S 8, H M 462078, I/A 3 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25641 , F 182, S 8, H M 462078, I/A 3 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25641 , F 182, S 8, H M 462078, I/A 3 (05/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 13 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25641 , F 182, S 8, H M 462078, I/A 2 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-224-28