ASEL ASCENSORES SL - EXTINGUIDA
Razón Social ASEL ASCENSORES SL
CIF B28999043
Capital Social 606409.0 Euros
Actividad Otras instalaciones en obras de construcción
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Estevez San Roman Jorge Angel
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE ASEL ASCENSORES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASEL ASCENSORES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Agudo Paredes Jaime | Apoderado Mancomunado | 12/08/2014 | 12/06/2017 |
Agudo Paredes Jaime | Apoderado | 01/02/2016 | 12/06/2017 |
Barcena Diez Yolanda | Apoderado Solidario | 12/08/2014 | 12/06/2017 |
Barcena Diez Yolanda | Apoderado Mancomunado | 12/08/2014 | 12/06/2017 |
Castro Madrigal Fatima | Apoderado Solidario | 12/08/2014 | 12/06/2017 |
Castro Madrigal Fatima | Apoderado Mancomunado | 12/08/2014 | 12/06/2017 |
Estevez San Roman Jorge Angel | Presidente | 08/04/2011 | 12/06/2017 |
Estevez San Roman Jorge Angel | Consejero | 08/04/2011 | 12/06/2017 |
Estevez San Roman Jorge Angel | Apoderado Mancomunado | 12/08/2014 | 12/06/2017 |
Estevez San Roman Jorge Angel | Apoderado | 01/02/2016 | 12/06/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ASEL ASCENSORES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18765 , F 175, S 8, H M 75814, I/A 36 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18765 , F 175, S 8, H M 75814, I/A 36 (12/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18765 , F 175, S 8, H M 75814, I/A 35 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-28
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18765 , F 175, S 8, H M 75814, I/A 35 (09/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-35-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18765 , F 174, S 8, H M 75814, I/A 34 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18765 , F 174, S 8, H M 75814, I/A 34 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18765 , F 173, S 8, H M 75814, I/A 33 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18765 , F 173, S 8, H M 75814, I/A 33 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18765 , F 173, S 8, H M 75814, I/A 32 (08/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-28
Apoderado Mancomunado
- Agudo Paredes Jaime
- Barcena Diez Yolanda
- Bonnin Bioslada Jorge
- Castro Madrigal Fatima
- Estevez San Roman Jorge Angel
- Fernandez Ordoñez Cervera Gonzalo Carlos
- Garcia Jimenez Jorge
- Hernandez Rodriguez Montserrat
- Las Heras Colado Jose Luis
- Narvaez Vega De Seoane Iñigo
- Perez Bermejo Jose Ignacio
- Reigada Fernandez Susana
- Sanjurjo Gonzalez Jesus
- Sotomayor Jauregui Ramon
- Vazquez Lasvignes Fernando
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18765 , F 172, S 8, H M 75814, I/A 31 (12/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-158-28