ASEFAM SOLAR 2010 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 26
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ASEFAM SOLAR 2010 SL
CIF B65416406
Capital Social 204000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 30/09/2010
Órgano Administración Administrador único
Propietario CRUANORNA SL
VINCULACIONES DE ASEFAM SOLAR 2010 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASEFAM SOLAR 2010 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CRUANORNA SL | Socio Unico | 15/04/2015 | 19/11/2015 |
Perez Marcos Oscar | Administrador Unico | 15/04/2015 | 19/11/2015 |
Pinos Crespo Francisco | Administrador Solidario | 06/09/2011 | 19/11/2015 |
Pinos Crespo Francesc | Socio Unico | 10/06/2013 | 15/04/2015 |
Pinos Crespo Francesc | Administrador Unico | 10/06/2013 | 15/04/2015 |
Serra Florejachs Monica | Apoderado | 10/06/2013 | 15/04/2015 |
Pellicer Ambert Jordi | Administrador Solidario | 06/09/2011 | 10/06/2013 |
Pinos Crespo Francesc | Administrador Solidario | 10/06/2013 | |
Puig Castells Alfred | REPR.143 RRM | 26/10/2010 | 06/09/2011 |
SUD ENERGIES RENOVABLES SL | Administrador Unico | 26/10/2010 | 06/09/2011 |
ACTOS BORME DE ASEFAM SOLAR 2010 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33644 , F 59, S 8, H M 605575, I/A 3 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33644 , F 59, S 8, H M 605575, I/A 3 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33644 , F 59, S 8, H M 605575, I/A 3 (19/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-228-28
- C/ SERRANO 26 - 6& PLANTA (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33644 , F 57, S 8, H M 605575, I/A 2 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-28
- Otras modificaciones estatutarias: Aprobado nuevo texto refundido de los Estatutos Sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33644 , F 57, S 8, H M 605575, I/A 2 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-148-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1284 , F 145, S 8, H L 25638, I/A 9 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1284 , F 145, S 8, H L 25638, I/A 8 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1284 , F 145, S 8, H L 25638, I/A 7 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1284 , F 145, S 8, H L 25638, I/A 7 (15/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-75-25
- La explotación, en sentido amplio, de una instalación de producción de energía eléctrica en régimen especial mediante tecnología solar fotovoltaica de948 60 kw de potencia pico, sita en el municipio de Vic (Barcelona)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1284 , F 145, S 8, H L 25638, I/A 6 (10/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-25