ASCENSORING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Canet de Mar, 12
Código Postal 08820
Municipio El Prat de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social ASCENSORING SL
CIF B65956146
Capital Social 3100.0 Euros
Fecha de Constitución 22/01/2013
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ASCENSORING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASCENSORING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Cobo Gregorio Angel | Apoderado | 12/02/2013 | 02/05/2017 |
Perez Gallego De Lerma Emeterio | Administrador Unico | 18/08/2015 | 02/05/2017 |
Perez Gallego De Lerma Emeterio | Liquidador | 02/05/2017 | 02/05/2017 |
Fernandez Ruiz Diego | Administrador Unico | 24/04/2014 | 18/08/2015 |
Bertran De Villasante Carlos | Administrador Unico | 20/08/2013 | 24/04/2014 |
Morer Alvarez Juan Ignacio | Administrador Unico | 23/01/2013 | 20/08/2013 |
ACTOS BORME DE ASCENSORING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43567 , F 169, S 8, H B 432467, I/A 6 (02/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43567 , F 169, S 8, H B 432467, I/A 6 (02/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43567 , F 169, S 8, H B 432467, I/A 6 (02/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43567 , F 169, S 8, H B 432467, I/A 5 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43567 , F 169, S 8, H B 432467, I/A 5 (18/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-161-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43567 , F 168, S 8, H B 432467, I/A 4 (24/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-84-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43567 , F 168, S 8, H B 432467, I/A 4 (24/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-84-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43567 , F 168, S 8, H B 432467, I/A 3 (20/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-162-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43567 , F 168, S 8, H B 432467, I/A 3 (20/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-162-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43567 , F 168, S 8, H B 432467, I/A 2 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-34-08