ASCENSORES INSULARES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Francesc Vallduvi, 10
Código Postal 07011
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social ASCENSORES INSULARES SA
CIF A07529571
Actividad Fabricación de maquinaria de elevación y manipulación
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario KONE ELEVADORES SA
VINCULACIONES DE ASCENSORES INSULARES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASCENSORES INSULARES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Albesa Perez Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/02/2013 | 23/08/2013 |
Alvarez Cumplido Maria Antonia | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/02/2013 | 23/08/2013 |
Cadenas Guijarro Alvaro | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/02/2013 | 23/08/2013 |
Cristobal Martin Laura | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/02/2013 | 23/08/2013 |
Guillen Bravo Antonia | Administrador Mancomunado | 28/01/2013 | 23/08/2013 |
Guillen Bravo Antonia | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/01/2013 | 23/08/2013 |
KONE ELEVADORES SA | Socio único | 23/08/2013 | |
KONE ELEVADORES SA | Socio Unico | 28/01/2013 | 23/08/2013 |
Martinez Monedero Pelayo | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/02/2013 | 23/08/2013 |
Pascual Garcia Joaquin | Administrador Mancomunado | 28/01/2013 | 23/08/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ASCENSORES INSULARES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2522 , F 69, S 8, H PM 1633, I/A 12 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-07
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2522 , F 69, S 8, H PM 1633, I/A 12 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2522 , F 69, S 8, H PM 1633, I/A 12 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-07
Administrador Mancomunado
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2522 , F 69, S 8, H PM 1633, I/A 12 (23/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-164-07
- Extendida Nota de no obstáculos para la inscripción de la fusión por absorción por su accionista único, KONE ELEVADORES, SA, inscrita en el R.M. de Madrid, quedando cerrada provisionalmente la hoja registral durante 6 meses
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2522 , F 69, S 8, H PM 1633, I/A Nota M (16/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-138-07
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2522 , F 69, S 8, H PM 1633, I/A 11 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-07
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2521 , F 221, S 8, H PM 1633, I/A 10 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-07
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2521 , F 55, S 8, H PM 1633, I/A 9 (02/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-30-07
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 841 , F 157, S 8, H PM 1633, I/A 8 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-07
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 841 , F 157, S 8, H PM 1633, I/A 7 (28/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-24-07