ASCENSORES GUILLERMO FABIAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pozuelo de Zarzon, 4
Código Postal 28005
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ASCENSORES GUILLERMO FABIAN SL
CIF B80294499
Actividad Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor BNFIX AUDIT AUDITORES SLP
VINCULACIONES DE ASCENSORES GUILLERMO FABIAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASCENSORES GUILLERMO FABIAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aparicio Matesanz Jose Ignacio | Apoderado | 10/02/2011 | |
BNFIX AUDIT AUDITORES SLP | Auditor | 28/10/2009 | 10/02/2011 |
Garvia Herranz Jose Maria | Presidente | 05/02/2010 | 10/02/2011 |
Garvia Herranz Jose Maria | Consejero | 05/02/2010 | 10/02/2011 |
Garvia Mergelina Laura | Apoderado | 15/03/2010 | 10/02/2011 |
Garvia Mergelina Laura | Consejero | 05/02/2010 | 10/02/2011 |
Garvia Mergelina Laura | Apoderado | 05/02/2010 | 10/02/2011 |
Garvia Mergelina Laura | Apoderado | 10/02/2011 | |
Gomez Garzon Jesus Maria | Apoderado | 15/03/2010 | 10/02/2011 |
Gomez Garzon Jesus Maria | Secretario | 05/02/2010 | 10/02/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ASCENSORES GUILLERMO FABIAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27322 , F 119, S 8, H M 43464, I/A 16 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27322 , F 119, S 8, H M 43464, I/A 16 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27322 , F 119, S 8, H M 43464, I/A 16 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27322 , F 119, S 8, H M 43464, I/A 16 (10/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27322 , F 118, S 8, H M 43464, I/A 15 (27/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-193-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-192-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27322 , F 118, S 8, H M 43464, I/A 14 (15/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-57-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2485 , F 167, S 8, H M 43464, I/A 13 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-31-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2485 , F 167, S 8, H M 43464, I/A 13 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-31-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2485 , F 167, S 8, H M 43464, I/A 13 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-31-28