ASCENSORES CANSECO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Cordoba, 21
Código Postal 28026
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ASCENSORES CANSECO SL
CIF B42543538
Capital Social 367022.0 Euros
Fecha de Constitución 30/11/2017
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Magro Gonzalez Angel
Propietario INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES SA
VINCULACIONES DE ASCENSORES CANSECO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASCENSORES CANSECO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTALACION DE APARATOS ELEVADORES SA | Socio Unico | 07/02/2018 | 15/01/2019 |
Magro Gonzalez Angel | Administrador Unico | 07/02/2018 | 15/01/2019 |
Perez Aracil Jose Antonio | Administrador Unico | 15/12/2017 | 07/02/2018 |
ACTOS BORME DE ASCENSORES CANSECO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38560 , F 161, S 8, H M 685776, I/A 3 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38560 , F 161, S 8, H M 685776, I/A 3 (15/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-28
- AVDA DE CORDOBA 21 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38560 , F 161, S 8, H M 685776, I/A 2 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-13-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4084 , F 174, S 8, H A 157808, I/A 3 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4084 , F 174, S 8, H A 157808, I/A 3 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-03
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4084 , F 174, S 8, H A 157808, I/A 3 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-03
Capital Anterior: | 3.002,00 | Euros |
Aumento de capital: | 364.020,00 | Euros |
Capital Actual: | 367.022,00 | Euros |
Porcentaje: | 12.125,92 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4084 , F 174, S 8, H A 157808, I/A 2 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4084 , F 174, S 8, H A 157808, I/A 1 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-03
Dirección:C/ CENTAURE 18 BAJO (MUTXAMEL)
Comienzo de operaciones:30/11/17
Capital:3.002,00 Euros
Objeto social:Instalación y mantenimiento de sistemas de elevación, ascensores, montacargas y elevadores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4084 , F 174, S 8, H A 157808, I/A 1 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-03