ASCARGO INTERNACIONAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Axpeko Erribera Etorbidea, 50
Código Postal 48950
Municipio Erandio
Provincia Bizkaia
Razón Social ASCARGO INTERNACIONAL SL
CIF B48164420
Actividad Servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario ZUBICAR SL
VINCULACIONES DE ASCARGO INTERNACIONAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASCARGO INTERNACIONAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Zubiaga Garteiz-goxeascoa Ramon | Administrador Solidario | 12/06/2012 | 19/04/2013 |
Zubiaga Garteiz-goxeascoa Ramon | Apoderado | 30/10/2009 | 19/04/2013 |
Zubiaga Urrestarazu Jorge | Administrador Solidario | 12/06/2012 | 19/04/2013 |
ZUBICAR SL | Socio Unico | 12/06/2012 | 19/04/2013 |
Zubiaga Carles Carlos | Administrador Solidario | 12/06/2012 | |
Zubiaga Carles Jorge | Administrador Solidario | 12/06/2012 |
ACTOS BORME DE ASCARGO INTERNACIONAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 359 , F 12, S 8, H BI 4295,B , I/ cierr (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 359 , F 12, S 8, H BI 4295,B , I/ cierr (19/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 359 , F 12, S 8, H BI 4295,B , I/ 9 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-118-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 359 , F 12, S 8, H BI 4295,B , I/ 8 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-118-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 359 , F 12, S 8, H BI 4295,B , I/ 8 (12/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-118-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-146-48
- Cambiado el CIF de la sociedad al nº B48164420
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 359 , F 12, S 8, H BI 4295,B , I/ 8 .M (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-96-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-147-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 359 , F 11, S 8, H BI 4295,B , I/ 7 (30/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-217-48
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-155-48