ASCAI CANAPA SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ CAMPANILLEROS 2 - CERRALBA
Municipio Málaga
Provincia Málaga
Razón Social ASCAI CANAPA SL
CIF B05493218
Capital Social 3006.0 Euros
Fecha de Constitución 13/05/2021
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE ASCAI CANAPA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASCAI CANAPA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gluckmann Maldonado Enrique Juan | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/07/2021 | 04/01/2023 |
Gonzalez Valenzuela Juan Antonio | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/07/2021 | 04/01/2023 |
Mohedano Infantes Francisco Javier | Administrador Unico | 20/05/2021 | 04/01/2023 |
Mohedano Infantes Francisco Javier | Liquidador | 04/01/2023 | 04/01/2023 |
ACTOS BORME DE ASCAI CANAPA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6038, L 4945, F 45, S 8, H MA161148, I/A 3 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6038, L 4945, F 45, S 8, H MA161148, I/A 3 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6038, L 4945, F 45, S 8, H MA161148, I/A 3 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-29
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6038, L 4945, F 45, S 8, H MA161148, I/A 3 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6038, L 4945, F 45, S 8, H MA161148, I/A 3 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-29
- Se hace constar que la sociedad tiene su domicilio en Pizarra, provincia de Málaga.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6038, L 4945, F 44, S 8, H MA161148, I/A 1 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-145-29
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6038, L 4945, F 44, S 8, H MA161148, I/A 2 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6038, L 4945, F 44, S 8, H MA161148, I/A 1 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-29
Dirección:C/ CAMPANILLEROS 2 - CERRALBA (MALAGA)
Comienzo de operaciones:13/05/21
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:El cultivo, producción, transformación, transporte y compraventa al por mayor y por menor de especias y plantas aromáticas y medicinales, así como su exportación e importación. La producción, elaboración, transformación, transporte y compraventa al por mayor y por menor de biomasa de cáñamo industri
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6038, L 4945, F 44, S 8, H MA161148, I/A 1 (20/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-29