ASAYPE RMR GESTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Costa Rica, 22
Código Postal 28016
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ASAYPE RMR GESTION SL
CIF B85988616
Capital Social 3006.0 Euros
Fecha de Constitución 02/07/2010
Nombres Anteriores
- ASAYPE RMR GESTION SLL
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE ASAYPE RMR GESTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASAYPE RMR GESTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carrasco Casals Alvaro | Liquidador | 20/04/2021 | 20/04/2021 |
Carrasco Casals Alvaro | Administrador Mancomunado | 25/11/2019 | 20/04/2021 |
Casals Castella Rosa Maria | Administrador Mancomunado | 16/09/2010 | 20/04/2021 |
Casals Parra Maria Milagros Pilar | Administrador Mancomunado | 16/09/2010 | 20/04/2021 |
Casals Parra Rafael | Administrador Mancomunado | 16/09/2010 | 20/04/2021 |
Casals Parra Rafael | Administrador Mancomunado | 25/11/2019 |
ACTOS BORME DE ASAYPE RMR GESTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27984 , F 37, S 8, H M 504336, I/A 4 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27984 , F 37, S 8, H M 504336, I/A 4 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27984 , F 37, S 8, H M 504336, I/A 4 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27984 , F 37, S 8, H M 504336, I/A 4 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-28
Empresa: ASAYPE RMR GESTION SLL
- C/ COSTA RICA, NUMERO 22, 3º A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27984 , F 35, S 8, H M 504336, I/A 3 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-28
Empresa: ASAYPE RMR GESTION SLL
- Cambio Denominación: ASAYPE RMR GESTION SL
- Otras modificaciones estatutarias: Aprobación de un nuevo texto de los Estatutos sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27984 , F 35, S 8, H M 504336, I/A 3 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27984 , F 35, S 8, H M 504336, I/A 2 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27984 , F 35, S 8, H M 504336, I/A 2 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-28
Empresa: ASAYPE RMR GESTION SLL
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-161-28
Empresa: ASAYPE RMR GESTION SLL
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27984 , F 33, S 8, H M 504336, I/A 1 (16/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-187-28