ASADORES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Ramon Jimenez, 11
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ASADORES SA
CIF A78044955
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Enciso Tito Hugo Jorge
Propietario Enciso Tito Hugo Jorge
VINCULACIONES DE ASADORES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASADORES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Enciso Tito Hugo Jorge | Administrador Unico | 15/01/2020 | 06/08/2024 |
Enciso Tito Hugo Jorge | Socio Unico | 15/01/2020 | 06/08/2024 |
Urdiain Gamiz Jose Ignacio | Administrador Unico | 01/02/2017 | 15/01/2020 |
Bilbao Sorensen Jon | Secretario | 28/11/2011 | 01/02/2017 |
Bilbao Sorensen Jon | Consejero Delegado Solidario | 28/11/2011 | 01/02/2017 |
Bilbao Sorensen Jon | Consejero | 28/11/2011 | 01/02/2017 |
Lopez Ruiz De Azua Milagros | Consejero | 28/11/2011 | 01/02/2017 |
Urdiain Gamiz Jose Ignacio | Consejero Delegado Solidario | 28/11/2011 | 01/02/2017 |
Urdiain Gamiz Jose Ignacio | Presidente | 28/11/2011 | 01/02/2017 |
Urdiain Gamiz Jose Ignacio | Consejero | 28/11/2011 | 01/02/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ASADORES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 83488, I/A 19 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-28
- Habiendo transcurrido más de un año desde el cierre provisional de la hoja ordenado judicialmente, queda cerrada definitivamente la hoja conforme al Art. 485 LC al no constar la reapertura del concurso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 83488, I/A 19 (06/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-155-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ASADORES SA
Nif:A78044955
Cese de las limitaciones de las facultades de administración
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 15 DE MADRID
Juez / Ponente:TEODORO LADRON RODA
Fecha de Resolución:30/03/2023
Número Procedimiento Concursal:108/2023
Datos Registrales:
Tomo:
5095
Libro:
0
Folio:
77
Hoja:
8-83488
Inscripción:
18
Fecha Inscripción16/05/2023
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5095 , F 77, S 8, H M 83488, I/A 18 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ASADORES SA
Nif:A78044955
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 15 DE MADRID
Juez / Ponente:TEODORO LADRON RODA
Fecha de Resolución:30/03/2023
Número Procedimiento Concursal:108/2023
Datos Registrales:
Tomo:
5095
Libro:
0
Folio:
77
Hoja:
8-83488
Inscripción:
18
Fecha Inscripción16/05/2023
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5095 , F 77, S 8, H M 83488, I/A 18 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ASADORES SA
Nif:A78044955
Resolución sobre las facultades de administración
Órgano afectado:Administrador Único
Tipo resolución:Intervención
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 15 DE MADRID
Juez / Ponente:TEODORO LADRON RODA
Fecha de Resolución:30/03/2023
Número Procedimiento Concursal:108/2023
Datos Registrales:
Tomo:
5095
Libro:
0
Folio:
77
Hoja:
8-83488
Inscripción:
A
Fecha Inscripción05/04/2023
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5095 , F 77, S 8, H M 83488, I/A A (05/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:ASADORES SA
Nif:A78044955
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 15 DE MADRID
Juez / Ponente:TEODORO LADRON RODA
Fecha de Resolución:30/03/2023
Número Procedimiento Concursal:108/2023
Datos Registrales:
Tomo:
5095
Libro:
0
Folio:
77
Hoja:
8-83488
Inscripción:
A
Fecha Inscripción05/04/2023
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5095 , F 77, S 8, H M 83488, I/A A (05/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-71-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5095 , F 77, S 8, H M 83488, I/A 17 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5095 , F 77, S 8, H M 83488, I/A 17 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5095 , F 77, S 8, H M 83488, I/A 17 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-14-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5095 , F 76, S 8, H M 83488, I/A 16 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-28