ASA HANLING SL
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Razón Social ASA HANLING SL
CIF B38439840
VINCULACIONES DE ASA HANLING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ASA HANLING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Martin Exposito Daniel | Apoderado | 06/02/2014 | 05/06/2023 |
De Martin Exposito Daniel | Apoderado | 21/08/2012 | 05/06/2023 |
ACTOS BORME DE ASA HANLING SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3254 , F 83, S 8, H TF 14494, I/A 16 (05/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-113-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3254 , F 83, S 8, H TF 14494, I/A 15 (06/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-36-38
- : a) La actividad de parafarmacia, en el más amplio sentido de la palabra.b) Los servicios de intermediación financiera y comisionistas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3254 , F 83, S 8, H TF 14494, I/A 14 (18/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-26-38
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1449 , F 208, S 8, H TF 14494, I/A 13 (21/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-167-38
- - La compraventa de Inmuebles. Los servicios de hostelería. Los: serviciosde residencia de mayores (geriátricos, etc...). Los servicios de intermediación financiera y comisionistas El reciclado de residuos sólidos y líquidos, peligrosos, y no peligrosos. La producción de energías renovables por pla
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1449 , F 207, S 8, H TF 14494, I/A 12 (14/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-206-38
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-157-38
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-115-38
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-115-38