ARZUBI SA CONSTRUCCIONES - EXTINGUIDA
Provincia Bizkaia
Razón Social ARZUBI SA CONSTRUCCIONES
CIF A48124424
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ARZUBI SA CONSTRUCCIONES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARZUBI SA CONSTRUCCIONES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lopez Ezcurdia Maria Trinidad | Apoderado | 08/09/2014 | 29/08/2022 |
Lopez Ezcurdia Maria Trinidad | Liquidador Solidario | 21/11/2019 | 29/08/2022 |
Lopez Ezcurdia Miren Josune | Liquidador Solidario | 21/11/2019 | 29/08/2022 |
Lopez Ezcurdia Jose Luis | Administrador Solidario | 18/01/2010 | 21/11/2019 |
Lopez Landa Jose Luis | Administrador Solidario | 18/01/2010 | 21/11/2019 |
ACTOS BORME DE ARZUBI SA CONSTRUCCIONES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 339 , F 139, S 8, H BI 1963,A , I/ 18 (29/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-48
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 339 , F 139, S 8, H BI 1963,A , I/ 18 (29/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-172-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 339 , F 138, S 8, H BI 1963,A , I/ 17 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-48
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 339 , F 138, S 8, H BI 1963,A , I/ 17 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 339 , F 138, S 8, H BI 1963,A , I/ 17 (21/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 339 , F 138, S 8, H BI 1963,A , I/ 16 (09/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-206-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 339 , F 137, S 8, H BI 1963,A , I/ 15 (08/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-177-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-230-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-136-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 339 , F 137, S 8, H BI 1963,A , I/ 14 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-48