ARUT 98 INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Serrano, 71
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ARUT 98 INVERSIONES SICAV
Página Web convocatoria junta en la pagina web de la sociedad gestora
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE ARUT 98 INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARUT 98 INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bartolome Pellicer Cesar | Secretario No Consejero | 15/10/2013 | 23/12/2022 |
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES | EntidDeposit | 06/04/2021 | 23/12/2022 |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Apoderado | 10/05/2022 | 23/12/2022 |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Secretario No Consejero | 10/02/2021 | 23/12/2022 |
Garcia Alonso Alfonso | Consejero | 09/06/2010 | 23/12/2022 |
Garcia Alonso Alfonso | Consejero | 04/06/2015 | 23/12/2022 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 09/10/2021 | 23/12/2022 |
Messa Teichman Jorge | Consejero | 22/10/2012 | 23/12/2022 |
Messa Teichman Jorge | Presidente | 22/10/2012 | 23/12/2022 |
Messa Teichman Jorge | Liquidador | 23/12/2022 | 23/12/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ARUT 98 INVERSIONES SICAV
- Dada de baja del Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable a "ARUT 98 INVERSIONES SICAV SA" en el que figuraba inscrita con el número 260, como consecuencia de los acuerdos sociales adoptados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25611 , F 79, S 8, H M 461525, I/A 1/M (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25611 , F 214, S 8, H M 461525, I/A 18 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25611 , F 214, S 8, H M 461525, I/A 18 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25611 , F 214, S 8, H M 461525, I/A 18 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-28
Apoderado
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25611 , F 214, S 8, H M 461525, I/A 18 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-28
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25611 , F 214, S 8, H M 461525, I/A 18 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25611 , F 214, S 8, H M 461525, I/A 17 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25611 , F 213, S 8, H M 461525, I/A 16 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25611 , F 213, S 8, H M 461525, I/A 15 (09/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-200-28
- Otras modificaciones estatutarias: 1º. Modificación del artículo 1º de los estatutos sociales.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25611 , F 110, S 8, H M 461525, I/A 14 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-28