ARUBA NETWORKS SPAIN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de Europa, 2
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social ARUBA NETWORKS SPAIN SL
CIF B85350502
Actividad Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves
Fecha de Constitución 12/02/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ARUBA NETWORKS SPAIN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARUBA NETWORKS SPAIN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benalal Edery Salomon | Secretario No Consejero | 12/02/2010 | 01/02/2017 |
De La Torre Muñoz Jose Maria | Administrador Solidario | 15/10/2015 | 01/02/2017 |
De La Torre Muñoz Jose Maria | Liquidador Solidario | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
Martin Garcia Alejandro | Administrador Solidario | 15/10/2015 | 01/02/2017 |
Martin Garcia Alejandro | Liquidador Solidario | 01/02/2017 | 01/02/2017 |
Bean Aaron | Apoderado Solidario | 23/07/2009 | 08/01/2016 |
Diaz Crespo Rosalia | Apoderado Solidario | 23/07/2009 | 08/01/2016 |
Galvin Michael Miles | Apoderado Solidario | 04/03/2013 | 08/01/2016 |
Gil Acacio Maria Del Pilar | Apoderado Solidario | 23/07/2009 | 08/01/2016 |
Hahn Ava-marie | Apoderado | 24/04/2014 | 08/01/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ARUBA NETWORKS SPAIN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31926 , F 216, S 8, H M 452286, I/A 14 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31926 , F 216, S 8, H M 452286, I/A 14 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31926 , F 216, S 8, H M 452286, I/A 14 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31926 , F 216, S 8, H M 452286, I/A 14 (01/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-28
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31926 , F 216, S 8, H M 452286, I/A 13 (08/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31926 , F 215, S 8, H M 452286, I/A 12 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31926 , F 215, S 8, H M 452286, I/A 12 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31926 , F 215, S 8, H M 452286, I/A 12 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31926 , F 215, S 8, H M 452286, I/A 11 (25/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-84-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25111 , F 197, S 8, H M 452286, I/A 10 (24/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-84-28