ARTIFICIAL INSEMINATION MANAGEMENT IBERICA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Chile, 8
Código Postal 28290
Municipio Las Rozas de Madrid
Provincia Madrid
Razón Social ARTIFICIAL INSEMINATION MANAGEMENT IBERICA SA
CIF A81047912
Actividad Comercio al por mayor de cereales, tabaco en rama, simientes y alimentos para animales
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE ARTIFICIAL INSEMINATION MANAGEMENT IBERICA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARTIFICIAL INSEMINATION MANAGEMENT IBERICA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arenillas Lorente Alfonso | Administrador Solidario | 08/05/2009 | 28/09/2010 |
Arenillas Lorente Alfonso | Apoderado | 28/09/2010 | |
Bijl Belard Marinus | Administrador Solidario | 08/05/2009 | 28/09/2010 |
Soto Fernandez Carlos Ricardo | Apoderado Solidario | 28/09/2010 | |
Van Kemanade Petrus Gerardus Maria | Apoderado | 28/09/2010 | |
Vicente Gil Julian | Apoderado Solidario | 28/09/2010 | |
Vidal Retave Milagros | Apoderado | 28/09/2010 | |
Alvarez Aguirrezavala Pablo | Apoderado Solidario | 01/09/2009 | |
Van Kemenade Petrus Gerardus Maria | Apoderado | 01/09/2009 | |
Vidal Retave Milagros | Apoderado Solidario | 01/09/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE ARTIFICIAL INSEMINATION MANAGEMENT IBERICA SA
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-29-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19687 , F 198, S 8, H M 145320, I/A 22 (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19687 , F 198, S 8, H M 145320, I/A 22 (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19687 , F 198, S 8, H M 145320, I/A 22 (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19687 , F 198, S 8, H M 145320, I/A 22 (28/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-221-28
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19687 , F 198, S 8, H M 145320, I/A 21 (01/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-176-28
- Modificados los articulos 17, 19,22,28,31, 32 y 33
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19687 , F 198, S 8, H M 145320, I/A 20 (08/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-93-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19687 , F 198, S 8, H M 145320, I/A 20 (08/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-93-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19687 , F 198, S 8, H M 145320, I/A 20 (08/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-93-28