ARTES GRAFICAS JUAN SAEZ SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ CALDERERS 40 - POLIGONO INDUSTRIAL "CAMI DEL MA
Código Postal 46120
Municipio Alboraia/Alboraya
Provincia Valencia
Razón Social ARTES GRAFICAS JUAN SAEZ SL
CIF B98487739
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Otras actividades de impresión y artes gráficas
Fecha de Constitución 12/11/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Prado Contreras Francisco
VINCULACIONES DE ARTES GRAFICAS JUAN SAEZ SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE ARTES GRAFICAS JUAN SAEZ SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Prado Contreras Francisco | Socio Unico | 17/04/2018 | 19/12/2023 |
Prado Contreras Francisco | Administrador Unico | 17/04/2018 | 19/12/2023 |
Prado Contreras Francisco | Liquidador Unico | 19/12/2023 | 19/12/2023 |
Saez Cortes Juan Antonio | Socio Unico | 21/11/2012 | 17/04/2018 |
Saez Cortes Juan Antonio | Administrador Unico | 21/11/2012 | 17/04/2018 |
ACTOS BORME DE ARTES GRAFICAS JUAN SAEZ SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9548, L 6830, F 150, S 8, H V 151171, I/A 3 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9548, L 6830, F 150, S 8, H V 151171, I/A 3 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9548, L 6830, F 150, S 8, H V 151171, I/A 3 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9548, L 6830, F 150, S 8, H V 151171, I/A 3 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9548, L 6830, F 150, S 8, H V 151171, I/A 3 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9548, L 6830, F 150, S 8, H V 151171, I/A 2 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-79-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9548, L 6830, F 150, S 8, H V 151171, I/A 2 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-79-46
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9548, L 6830, F 150, S 8, H V 151171, I/A 2 (17/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-79-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9548, L 6830, F 149, S 8, H V 151171, I/A 1 (21/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9548, L 6830, F 149, S 8, H V 151171, I/A 1 (21/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-46